Grrpupu s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Grrpupu s.r.o. (17393418) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kurta Konráda 2517/1, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 2022 Grrpupu s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Grrpupu s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Grrpupu s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 8. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 371069 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17393418 | |
Jméno: | Grrpupu s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.8.2022 |
Zapsána dne: | 4.8.2022 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.8.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kurta Konráda 2517/1, Praha 19000, Česká republika | 4.8.2022 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zahrnující tyto obory činností: - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod | 6.9.2022 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 4.8.2022 - 6.9.2022 |
Velkoobchod a maloobchod | 4.8.2022 - 6.9.2022 |
jednatel | Mykhailo Borka |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2023 |
Adresa | I. P. Pavlova 921/13, 36001 Karlovy Vary |
Jednatel | Lukáš Kubásek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2023 do 8.2.2023 |
Adresa | Ocelíkova 672/1, 14900 Praha |
jednatel | Jan Sperát |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2022 do 11.1.2023 |
Adresa | Vaníčkova 549/4, 61500 Brno |
Jednatel | Filip Nešpor |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2022 do 6.9.2022 |
Adresa | Zdislavina 514/9, 64400 Brno |
IČO: | 17393418 |
---|---|
Firma: | Grrpupu s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 8. 2022 |
Sídlo: | Kurta Konráda 2517/1, Praha 19000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |