GRIOS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRIOS s.r.o. (63475847) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lazecká 393/70A, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 8. 1995 a je stále aktivní. GRIOS s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o GRIOS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRIOS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22346 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63475847 | |
Jméno: | GRIOS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.8.1995 |
Zapsána dne: | 30.8.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 30.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.6.2014 | |
Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením došlo ve smyslu § 69c odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zák., ve znění pozdějších předpisů, k rozdělení společnosti Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov, Dykova 8, IČ: 41503813 odštěpením sloučením se společností GRIOS s.r.o. jako nástupnickou společností. Na společnost GRIOS s.r.o. tak přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, a.s. specifikovaná ve smlo uvě o rozdělení odštěpením sloučením. | 31.12.2008 |
Základní kapitál | 18 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.12.2008 | |
Základní kapitál | 16 927 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.2.2000 - 31.12.2008 | |
Základní kapitál | 3 872 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.6.1998 - 8.2.2000 | |
Základní kapitál | 967 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.8.1995 - 18.6.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lazecká 393/70a, Olomouc 77900, Česká republika | 23.12.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Lazecká 393/70a, Olomouc 77200, Česká republika | 26.6.2007 - 23.12.2009 |
Adresa: | Lazecká 70a, Olomouc 77200, Česká republika | 27.4.2000 - 26.6.2007 |
Adresa: | Lazecká 70a, Olomouc 72200, Česká republika | 8.2.2000 - 27.4.2000 |
Adresa: | Plumlovská 26, Prostějov 79601, Česká republika | 30.8.1995 - 8.2.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví, nástrojářství | 23.12.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.12.2009 |
rozvod elektřiny | 6.11.2001 - 26.6.2007 |
rozvod plynu | 6.11.2001 - 26.6.2007 |
ubytovací služby | 18.6.1998 - 26.6.2007 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb | 18.6.1998 - 23.12.2009 |
truhlářství | 24.6.1997 - 6.11.2001 |
galvanizérství | 24.6.1997 - 26.6.2007 |
zámečnictví | 24.6.1997 - 23.12.2009 |
smaltérství | 24.6.1997 - 23.12.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 30.8.1995 - 8.2.2000 |
organizování výstav a přehlídek | 30.8.1995 - 8.2.2000 |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.8.1995 - 23.12.2009 |
jednatel | Ing. Jitka Provazová |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2013 |
Adresa | 179, 79804 Dětkovice |
jednatel | Ing. Bohdan Hnízdil |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2019 |
Adresa | Dobrovského 1768/43, 79601 Prostějov |
jednatel | Leopold Binko |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2007 do 31.8.2019 |
Adresa | Wolkerova 25, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Jitka Provazová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2007 do 13.9.2013 |
Adresa | 179, 79804 Dětkovice |
jednatel | Ing. Jitka Dudíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1998 do 26.6.2007 |
Adresa | Dětkovice 179, 79804 Určice |
jednatel | Leopold Binko |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.1998 do 26.6.2007 |
Adresa | Wolkerova 25, 79601 Prostějov |
jednatel | Ing. Jitka Dudíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1995 do 18.6.1998 |
Adresa | Dětkovice 179, 79804 Určice |
jednatel | Leopold Binko |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.1995 do 18.6.1998 |
Adresa | Wolkerova 25, 79601 Prostějov |
IČO (identifikační číslo): | 63475847 |
---|---|
Jméno: | GRIOS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Lazecká 393/70, Olomouc 77900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 12. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 7. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 2. 10. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 26. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 17. 4. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 7. 12. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Jitka Provazová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bohdan Hnízdil |
IČO: | 63475847 |
---|---|
Firma: | GRIOS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 8. 1995 |
Sídlo: | Lazecká 393/70, Olomouc 77900 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí |