GRIFIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRIFIS s.r.o. (25572113) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Veslařská 329/205, 63700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 1999 a je stále aktivní. GRIFIS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GRIFIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRIFIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 8. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 34630 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25572113 | |
Jméno: | GRIFIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.8.1999 |
Zapsána dne: | 4.8.1999 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 24.7.2014 - 3.8.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.8.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veslařská 329/205, Brno 63700, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Veslařská 205, Brno 63700, Česká republika | 4.8.1999 - 4.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.8.2020 |
Masérské služby | 3.8.2020 |
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb | 3.8.2020 |
Hostinská činnost | 3.8.2020 |
hostinská činnost | 24.7.2014 - 3.8.2020 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
poskytování ubytovacích služeb | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
pořádání kulturních a společenských akcí | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
organizování a zabezpečení odborných školení, seminářů a konferencí | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
masérské služby pro sportovní a rekondiční účely | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci, rekondici a relaxaci | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
zprostředkovatelská činnost | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
poradenská činnost v oblasti zdravotnické techniky a logistiky zdravotnických zařízení | 4.8.1999 - 3.8.2020 |
jednatel | Dušan Kubát |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2020 |
Adresa | Veslařská 328/201, 63700 Brno |
jednatel | Eva Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 do 3.8.2020 |
Adresa | Veslařská 329/205, 63700 Brno |
jednatel | Eva Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 10.6.2020 |
Adresa | Veslařská 328/201, 63700 Brno |
jednatel | Eva Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 4.10.2016 |
Adresa | Veslařská 328/201, 63700 Brno |
jednatel | Eva Kubátová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1999 do 24.7.2014 |
Adresa | Stojanova 12, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25572113 |
---|---|
Jméno: | GRIFIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 8. 1999 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Veslařská 329/205, Brno 63700 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 6. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1999 |
Zánik oprávnění | 11. 6. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Dušan Kubát |
---|
IČO: | 25572113 |
---|---|
Firma: | GRIFIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Jundrov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 8. 1999 |
Sídlo: | Veslařská 329/205, Brno 63700 |
---|
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Provozování sportovních zařízení |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |