GreenBus z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GreenBus z.s. (09138129) je Spolek. Sídlí na adrese 46, 41145 Liběšice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 5. 2020 GreenBus z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GreenBus z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GreenBus z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 12685 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09138129 | |
Jméno: | GreenBus z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 7.5.2020 |
Zapsána dne: | 7.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 46, Liběšice 41145, Česká republika | 22.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 61, Úštěk 41145, Česká republika | 7.5.2020 - 22.10.2022 |
členy Rady spolku | Yevhenii Hriaznov |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2023 |
Adresa | 46, 41145 Liběšice |
člen Rady spolku | Lenka Skramuská |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2022 |
Adresa | 43, 41145 Úštěk |
člen Rady spolku | Ondřej Pelnář |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2022 do 1.5.2023 |
Adresa | 46, 41145 Liběšice |
člen Rady spolku | Zuzana Straková |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2022 do 14.2.2023 |
Adresa | 40, 41145 Úštěk |
členka Rady spolku | Zuzana Straková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 do 22.10.2022 |
Adresa | 40, 41145 Úštěk |
členka Rady spolku | Lenka Skramuská |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 do 22.10.2022 |
Adresa | 43, 41145 Úštěk |
člen Rady spolku | Ondřej Pelnář |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2020 do 22.10.2022 |
Adresa | 46, 41145 Liběšice |
člen Rady spolku | Ondřej Pelnář |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 31.10.2020 |
Adresa | 46, 41145 Liběšice |
člen Rady spolku | Yevhenii Hriaznov |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2020 do 31.10.2020 |
Adresa | 46, 41145 Liběšice |
člen Rady spolku | Luděk Dušička |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2020 do 31.10.2020 |
Adresa | 61, 41145 Úštěk |
člen Rady spolku | Ondřej Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2020 do 18.6.2020 |
Adresa | 46, 41145 Liběšice |
IČO: | 09138129 |
---|---|
Firma: | GreenBus z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Liběšice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 5. 2020 |
Sídlo: | 61, Úštěk 41145 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |