GRAVIS IMPEX spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRAVIS IMPEX spol. s r.o. (60487208) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese V jámě 699/1, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 1994 GRAVIS IMPEX spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o GRAVIS IMPEX spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRAVIS IMPEX spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60487208 | |
Jméno: | GRAVIS IMPEX spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.1994 |
Zapsána dne: | 19.5.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 1254/2024-5 ze dne 12.6.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.7.2024. | 2.9.2024 | |
Notářský zápis: 19. 1. 1994 | 19.5.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V jámě 699/1, Praha 11000, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | V jámě 699/1, Praha 11000, Česká republika | 19.5.1994 - 12.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
. | 18.2.2003 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 19.5.1994 - 18.2.2003 |
Zprostředkování v obchodě | 19.5.1994 - 18.2.2003 |
Jednatel | Roustam Alimbaev |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Vostrovská 666/6, 16000 Praha |
Jednatel | Roustam Alimbaev |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.1994 do 12.10.2016 |
Adresa | Vostrovská 666/6, 16000 Praha |
IČO: | 60487208 |
---|---|
Firma: | GRAVIS IMPEX spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 5. 1994 |
Sídlo: | V jámě 699/1, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |