GRAPASO, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRAPASO, s.r.o. (61057045) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Možného 225/6, 16100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 1996 a je stále aktivní. GRAPASO, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GRAPASO, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRAPASO, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 3. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44027 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61057045 | |
Jméno: | GRAPASO, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.3.1996 |
Zapsána dne: | 19.3.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 23.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Možného 225/6, Praha 6 16100, Česká republika | 12.7.2007 |
---|---|---|
Adresa: | Verdunská 712/7, Praha 6 16000, Česká republika | 29.5.2002 - 12.7.2007 |
Adresa: | Rokycanova 31, Praha 3 , Česká republika | 19.3.1996 - 29.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 23.6.2014 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 23.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče | 8.10.2013 |
silniční motorová doprava nákladní (vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti) | 13.7.2004 - 8.10.2013 |
silniční motorová doprava osobní (příležitostná provozovaná osobními vozidly, resp. motocykly) | 13.7.2004 - 8.10.2013 |
zednictví | 19.3.1996 |
zprostředkovatelská činnost při údržbě bytového a nebytového fondu | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
administrativní práce | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
úklidové práce | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
reklamní a propagační činnost | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
vodoinstalatérství | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
obkladačství | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí | 19.3.1996 - 23.6.2014 |
jednatel | Petr Štich |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2019 |
Adresa | Možného 225/6, 16100 Praha |
jednatel | Petr Štich |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2002 do 16.2.2019 |
Adresa | Možného 225/6, 16000 Praha 6 |
Petr Štich | |
Ve funkci | od 19.3.1996 do 29.5.2002 |
Adresa | Možného 6, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 61057045 |
---|---|
Jméno: | GRAPASO, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 3. 1996 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Možného 225/6, Praha 16100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 3. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Štich |
---|
IČO: | 61057045 |
---|---|
Firma: | GRAPASO, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 3. 1996 |
Sídlo: | Možného 225/6, Praha 16100 |
---|
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Činnosti vedení podniků |
Reklamní činnosti |
Úklidové činnosti |