GRANESINERO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRANESINERO a.s. (24845515) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Vodního hradu 1394/28, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 5. 2011 GRANESINERO a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GRANESINERO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRANESINERO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 5. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2479 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24845515 | |
Jméno: | GRANESINERO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 10.5.2011 |
Zapsána dne: | 10.5.2011 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.5.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 4.12.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 10.5.2011 - 4.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa 47001, Česká republika | 4.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Lindnerova 998/6, Praha 8 18000, Česká republika | 17.2.2012 - 4.12.2014 |
Adresa: | Trabantská 332/2, Praha 9 19015, Česká republika | 30.5.2011 - 17.2.2012 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 10.5.2011 - 30.5.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.5.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.5.2011 |
člen správní rady | Ivana Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 |
Adresa | Libočanská 836/4, 19000 Praha |
statutární ředitel | Ivana Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2014 do 1.1.2021 |
Adresa | Libočanská 836/4, 19000 Praha |
člen představenstva | Ivana Fišerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2011 do 4.12.2014 |
Adresa | Na Slovanech 433, 40711 Děčín |
předseda představenstva | Irena Pinkasová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2011 do 4.12.2014 |
Adresa | 14, 47102 Stvolínky |
člen představenstva | Ivana Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2013 do 4.12.2014 |
Adresa | Libočanská 836/4, 19000 Praha 9 |
člen představenstva | Ivana Krausová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2011 do 13.12.2013 |
Adresa | Libočanská 836/4, 19000 Praha 9 |
člen představenstva | Petra Balíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2011 do 30.5.2011 |
Adresa | U Hostína 1777, 25082 Úvaly |
IČO: | 24845515 |
---|---|
Firma: | GRANESINERO a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 5. 2011 |
Sídlo: | U Vodního hradu 1394/28, Česká Lípa 47001 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Úklidové činnosti |