GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" (03965104) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokola Tůmy 1099/1, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 2015 a je stále aktivní. GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 4. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 61963 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03965104 | |
Jméno: | GRAND VILIERS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.4.2015 |
Zapsána dne: | 8.4.2015 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2020, č.j. 28 Cm 168/2020-6, které nabylo právní moci dne 17. 12. 2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 2.6.2021 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900, Česká republika | 15.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Teslova 1129/2b, Ostrava 70200, Česká republika | 8.4.2015 - 15.2.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.2.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.4.2015 - 15.1.2018 |
jednatel | Oleksandr Jurijovyč Bobylov |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2018 |
Adresa | Skrypnyka 23 byt č. 41 , 79056 Lviv |
Jednatel | Bobylov Oleksandr Jurijovyč |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2018 do 15.2.2018 |
Adresa | Skrypnyka 23 byt č. 41 , 79056 Lviv |
Jednatel | Bobylov Oleksandr Jurijovyč |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2018 do 15.2.2018 |
Adresa | Skrypnyka 23 byt č. 41 , 79056 Lviv |
Jednatel | Tomasz Adam Kondratiuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 6.1.2018 |
Adresa | Wojciecha Kossaka 3 , Szczytna |
Jednatel | Tomasz Adam Kondratiuk |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2016 do 6.1.2018 |
Adresa | Wojciecha Kossaka 3 , Szczytna |
Jednatel | Radek Byrtus |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2015 do 29.2.2016 |
Adresa | 476, 73998 Mosty u Jablunkova |
IČO (identifikační číslo): | 03965104 |
---|---|
Jméno: | GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 2015 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2015 |
Zánik oprávnění | 9. 1. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Jurijovyč Bobylov |
---|
IČO: | 03965104 |
---|---|
Firma: | GRAND VILIERS s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 4. 2015 |
Sídlo: | Sokola Tůmy 1099/1, Ostrava 70900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |