GRAND CRU, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRAND CRU, s.r.o. (26247151) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Dolní Kounice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2001 GRAND CRU, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GRAND CRU, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRAND CRU, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 26. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 39672 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26247151 | |
Jméno: | GRAND CRU, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.5.2001 |
Zapsána dne: | 26.5.2001 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nové Bránice 31, Dolní Kounice 66464, Česká republika | 26.5.2001 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
reklamní činnost a marketing | 27.10.2004 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 26.5.2001 |
maloobchod se smíšeným zbožím | 26.5.2001 |
velkoobchod | 26.5.2001 |
zprostředkování obchodu | 26.5.2001 |
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí | 26.5.2001 |
jednatel | Ing. Pavel Chrást |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2021 |
Adresa | 31, 66464 Nové Bránice |
jednatel | Ing. Pavel Chrást |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2001 do 26.6.2021 |
Adresa | Nové Bránice 31, 66464 Dolní Kounice |
jednatel | Ing. Jaroslava Stehnová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2004 do 18.12.2008 |
Adresa | třída Míru 90, 53001 Pardubice |
jednatel | Ing. Jaroslava Stehnová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2001 do 27.10.2004 |
Adresa | Soukenická 167, 53701 Chrudim |
IČO: | 26247151 |
---|---|
Firma: | GRAND CRU, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Dolní Kounice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 5. 2001 |
Sídlo: | , Dolní Kounice |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |