GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ (26860481) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Pod Školou 1763, 73934 Šenov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 5. 2005 a je stále aktivní. GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1481 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26860481 | |
Jméno: | GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 9.5.2005 |
Zapsána dne: | 9.5.2005 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společnost se zrušuje v souladu s bodem 4.6. Společenské smlouvy ke dni 19. 6. 2023 z důvodu výpovědi společníka Mgr. Kamily Rusnokové. | 4.8.2023 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 26.6.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Školou 1763, Šenov 73934, Česká republika | 1.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Úlehlova 414/16, Ostrava 70030, Česká republika | 21.3.2015 - 1.12.2017 |
Adresa: | náměstí Slovenského národního povstání 2012/1, Ostrava 70030, Česká republika | 26.6.2014 - 21.3.2015 |
Adresa: | Náměstí SNP 2012/1, Ostrava 70030, Česká republika | 16.4.2012 - 26.6.2014 |
Adresa: | Tichá 1262/7, Havířov 73601, Česká republika | 9.5.2005 - 16.4.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.6.2014 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 9.5.2005 - 26.6.2014 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 9.5.2005 - 26.6.2014 |
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti | 9.5.2005 - 26.6.2014 |
Zdeňka Rusnoková | |
Ve funkci | od 26.6.2014 |
Adresa | Pod Školou 1763, 73934 Šenov |
Mgr. Kamila Rusnoková | |
Ve funkci | od 12.6.2019 do 4.8.2023 |
Adresa | Pod Školou 1763, 73934 Šenov |
Mgr. Kamila Rusnoková | |
Ve funkci | od 1.12.2017 do 12.6.2019 |
Adresa | 343, 73961 Ropice |
Milan Vlach | |
Ve funkci | od 26.6.2014 do 1.12.2017 |
Adresa | Pod Školou 1763, 73934 Šenov |
Zdeňka Rusnoková | |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 26.6.2014 |
Adresa | Tichá 1262/7, 73601 Havířov |
Blanka Pevná | |
Ve funkci | od 11.6.2007 do 26.6.2014 |
Adresa | Trnovanská 1320/47, 41501 Teplice |
Blanka Pevná | |
Ve funkci | od 9.5.2005 do 11.6.2007 |
Adresa | Duchcovská 393/96, 41503 Teplice |
IČO (identifikační číslo): | 26860481 |
---|---|
Jméno: | GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 5. 2005 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pod Školou 1763, Šenov 73934 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeňka Rusnoková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kamila Rusnoková |
IČO: | 26860481 |
---|---|
Firma: | GRACENT-vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Šenov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 5. 2005 |
Sídlo: | Pod Školou 1763, Šenov 73934 |
---|
Tisk a činnosti související s tiskem |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd |
Ostatní vzdělávání j. n. |