Görners s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Görners s.r.o. (26400448) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 2005 a je stále aktivní. Görners s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Görners s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Görners s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 4. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17834 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26400448 | |
Jméno: | Görners s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.11.2005 |
Zapsána dne: | 4.11.2005 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.11.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klatovská 72, Plzeň 32000, Česká republika | 4.11.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava osobní v rozsahu: vnitrostátní příležitostná autobusová doprava, mezinárodní příležitostná autobusová doprava | 18.1.2008 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 18.1.2008 |
silniční motorová doprava nákladní v rozsahu: vnitrostátní, mezinárodní | 18.1.2008 |
provozování cestovní kanceláře | 4.11.2005 - 22.11.2006 |
jednatel | Jiří Görner |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 |
Adresa | Zámečnická 84/19, 30100 Plzeň |
jednatel | Jiří Görner |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2005 do 26.7.2021 |
Adresa | Zámečnická 84/19, 32022 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 26400448 |
---|---|
Jméno: | Görners s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 11. 2005 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Klatovská třída 1227/72, Plzeň 30100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 11. 2013 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 4. 2013 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2007 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 12. 2006 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 8. 11. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Görner |
---|
IČO: | 26400448 |
---|---|
Firma: | Görners s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 11. 2005 |
Sídlo: | , Plzeň |
---|
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |