GorKom Financial Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GorKom Financial Group s.r.o. (28542088) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Krátká 203, 25101 Babice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2009 GorKom Financial Group s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GorKom Financial Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GorKom Financial Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 149087 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28542088 | |
Jméno: | GorKom Financial Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.3.2009 |
Zapsána dne: | 4.3.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krátká 203, Babice 25101, Česká republika | 14.1.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 153, Babice 25101, Česká republika | 4.3.2009 - 14.1.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Činnost informačních a zpravodajských kanceláří - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování pozemkových úprav - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Překladatelská a tlumočnická činnost - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 20.2.2022 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.3.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.3.2009 - 24.10.2019 |
jednatel | David Gordon |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2023 |
Adresa | Avenue Morozos 2 , 8220 Pafos |
jednatel | Mykhaylo Lazoryshyn |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2022 do 15.5.2023 |
Adresa | 203, 25101 Babice |
jednatel | Mykhaylo Lazoryshyn |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2021 do 14.9.2022 |
Adresa | Svitova 52 , Ivano-Frankovska oblast |
jednatel | Volodymyr Mukomela |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 28.6.2021 |
Adresa | 1, Babice |
jednatel | Maryna Nahorna |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2009 do 28.6.2021 |
Adresa | 1, Babice |
IČO: | 28542088 |
---|---|
Firma: | GorKom Financial Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Babice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 4. 3. 2009 |
Sídlo: | Krátká 203, Babice 25101 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |