GORDENS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GORDENS, s.r.o. (26428261) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Orebitská 66/6, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 1. 2001 a je stále aktivní. GORDENS, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GORDENS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GORDENS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 1. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 81512 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26428261 | |
Jméno: | GORDENS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.1.2001 |
Zapsána dne: | 17.1.2001 |
Základní kapitál | 560 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.1.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Orebitská 66/6, Praha 13000, Česká republika | 19.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vykáňská 1444/4, Praha 10 10000, Česká republika | 11.10.2006 - 19.2.2016 |
Adresa: | Na staré vinici 299, Praha 4 14200, Česká republika | 17.1.2001 - 11.10.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor. | 19.2.2016 |
pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 17.1.2001 - 19.2.2016 |
Jednatel | Viktor Chabai |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2016 |
Adresa | Prospekt Peremohy 15/32 , Kyjev |
Jednatel | Kristaps Rožkalns |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2016 do 7.3.2016 |
Adresa | R ši, LV-4243 , Mazsalacas Novads, Ramatas Pagasts |
jednatel | Olga Bondarenko |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2015 do 19.2.2016 |
Adresa | Novákových 857/25, 18000 Praha |
jednatel | Olga Bondarenko |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2010 do 3.2.2015 |
Adresa | , S.Verbovka, Horodyščenský okres, Čerkaska oblast |
jednatel | Olga Bondarenko |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2006 do 4.10.2010 |
Adresa | , Fursy, obl. Kyjivská, Hruševskoho 28 |
jednatel | Vira Durnyak |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2001 do 1.3.2006 |
Adresa | Fabiánova 1134/2b, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 26428261 |
---|---|
Jméno: | GORDENS, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 1. 2001 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Orebitská 66/6, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Chabai |
---|
IČO: | 26428261 |
---|---|
Firma: | GORDENS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 1. 2001 |
Sídlo: | Orebitská 66/6, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |