Goranon, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Goranon, a.s. (17500419) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Viniční 4049/235, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 9. 2022 Goranon, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Goranon, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Goranon, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 9. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 8736 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17500419 | |
Jméno: | Goranon, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.9.2022 |
Zapsána dne: | 5.9.2022 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 5.9.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 5.9.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Viniční 4049/235, Brno 61500, Česká republika | 16.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Dominikánské náměstí 656/2, Brno 60200, Česká republika | 5.9.2022 - 16.5.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 5.9.2022 |
předseda správní rady | Ing. Petr Toufar |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | Ríšova 953/98, 64100 Brno |
člen správní rady | MUDr. Agáta Dudysová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2024 |
Adresa | Kpt. Jaroše 694/21, 73701 Český Těšín |
člen správní rady | Roman Dudys |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2024 |
Adresa | Viniční 3055/207, 61500 Brno |
předseda správní rady | Ing. Petr Toufar |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2024 do 31.8.2024 |
Adresa | Petlákova 559/23, 62000 Brno |
předseda správní rady | JUDr. Milan Vašíček MBA |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2022 do 16.5.2024 |
Adresa | Krásného 1165/61, 63600 Brno |
IČO: | 17500419 |
---|---|
Firma: | Goranon, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 9. 2022 |
Sídlo: | Viniční 4049/235, Brno 61500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |