Golden Tower s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Golden Tower s.r.o. (29033390) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tyršova 768, 25216 Nučice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2010 a je stále aktivní. Golden Tower s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Golden Tower s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Golden Tower s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 161513 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29033390 | |
Jméno: | Golden Tower s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.2010 |
Zapsána dne: | 12.3.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 768, Nučice 25216, Česká republika | 1.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Vrchlického 23/62, Praha 5 15000, Česká republika | 12.3.2010 - 1.4.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.3.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 12.3.2010 |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2018 |
Adresa | Tyršova 768, 25216 Nučice |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2018 do 30.6.2018 |
Adresa | Újezd 421/16, 11800 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2018 do 30.6.2018 |
Adresa | Újezd 421/16, 11800 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 16.2.2018 |
Adresa | Smetáčkova 1487/8, 15800 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 16.2.2018 |
Adresa | Smetáčkova 1487/8, 15800 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2015 do 16.2.2018 |
Adresa | Smetáčkova 1487/8, 15800 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2015 do 17.12.2015 |
Adresa | Vrchlického 23/62, 15000 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2015 do 17.12.2015 |
Adresa | Vrchlického 23/62, 15000 Praha |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 11.7.2015 |
Adresa | Řipská 866, 27601 Mělník |
jednatel | Oleksandr Yurchenko |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 11.7.2015 |
Adresa | Řipská 866, 27601 Mělník |
IČO (identifikační číslo): | 29033390 |
---|---|
Jméno: | Golden Tower s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Tyršova 768, Nučice 25216 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Yurchenko |
---|
IČO: | 29033390 |
---|---|
Firma: | Golden Tower s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Nučice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 3. 2010 |
Sídlo: | Tyršova 768, Nučice 25216 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní ubytování |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |