Gogosu Solar s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Gogosu Solar s.r.o. (11739461) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Republiky 1079/1A, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 8. 2021 Gogosu Solar s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Gogosu Solar s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Gogosu Solar s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 8. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 353762 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11739461 | |
Jméno: | Biometan projektová s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.8.2021 |
Zapsána dne: | 11.8.2021 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.8.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Republiky 1079/1a, Praha 11000, Česká republika | 31.8.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Cílkova 668/1, Praha 14200, Česká republika | 11.8.2021 - 31.8.2021 |
Jednatel A | PhDr. Martin Peška |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | Karasovská 833/3, 16000 Praha |
Jednatel A | Ing. Miroslav Nosál |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | Kučerové 1195/36, 18200 Praha |
Jednatel B | JUDr. Jan Kotous |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | V třešňovce 229/14, 19000 Praha |
Jednatel B | Andrej Zveržhanovski |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2024 |
Adresa | Šaldova 219/1, 18600 Praha |
Jednatel | PhDr. Martin Peška |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 4.4.2024 |
Adresa | Karasovská 833/3, 16000 Praha |
Jednatel | Jiří Čapek |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 do 4.4.2024 |
Adresa | Podedvorská 1420, 19800 Praha |
IČO: | 11739461 |
---|---|
Firma: | Gogosu Solar s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 8. 2021 |
Sídlo: | náměstí Republiky 1079/1, Praha 11000 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |