GOFIN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GOFIN s.r.o. (26074851) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vojenova 322, 39701 Písek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2004 a je stále aktivní. GOFIN s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o GOFIN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GOFIN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12419 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26074851 | |
Jméno: | NEBBIA Invest, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.4.2004 |
Zapsána dne: | 30.4.2004 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.2018 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.4.2004 - 17.5.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vojenova 322, Písek 39701, Česká republika | 5.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Za Nádražím 1083, Písek 39701, Česká republika | 30.4.2004 - 27.7.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.2.2010 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence | 30.4.2004 |
realitní činnost | 30.4.2004 - 23.2.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 30.4.2004 - 23.2.2010 |
zprostředkování obchodu | 30.4.2004 - 23.2.2010 |
zprostředkování služeb | 30.4.2004 - 23.2.2010 |
jednatel | Ing. Hana Gottsteinová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 |
Adresa | Vojenova 322, 39701 Písek |
jednatel | Ing. Otomar Gottstein |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2013 |
Adresa | Vojenova 322, 39701 Písek |
jednatel | Ing. Hana Gottsteinová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 5.11.2019 |
Adresa | Vojenova 322, 39701 Písek |
jednatel | Ing. Otomar Gottstein |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2004 do 23.11.2013 |
Adresa | Vojenova 322, 39701 Písek |
IČO (identifikační číslo): | 26074851 |
---|---|
Jméno: | GOFIN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 4. 2004 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Vojenova 322, Písek 39701 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 8. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Otomar Gottstein |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Hana Gottsteinová |
IČO: | 26074851 |
---|---|
Firma: | GOFIN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Písek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 4. 2004 |
Sídlo: | Vojenova 322, Písek 39701 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |