GLOBSTAV s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GLOBSTAV s.r.o. (26186896) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bubenečská 810/28, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 7. 2000 a je stále aktivní. GLOBSTAV s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o GLOBSTAV s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GLOBSTAV s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 7. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 78031 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26186896 | |
Jméno: | GLOBSTAV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.7.2000 |
Zapsána dne: | 10.7.2000 |
Základní kapitál | 1 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.4.2002 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.7.2000 - 23.4.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bubenečská 810/28, Praha 16000, Česká republika | 25.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bubenečská 28, Praha 6 16000, Česká republika | 10.7.2000 - 25.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 10.7.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.7.2000 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 10.7.2000 |
realitní činnost | 10.7.2000 |
jednatel | Michal Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Na okruhu 390/11, 14200 Praha |
jednatel | Michal Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2004 |
Adresa | Na okruhu 390, 14000 Praha 4 |
jednatel | Ing. Zdeněk Fulín |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2016 |
Adresa | Dvořákova 329, 25264 Velké Přílepy |
jednatel | Michal Bareš |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2004 do 25.11.2016 |
Adresa | Na okruhu 390, 14000 Praha 4 |
jednatel | Ing. Zdeněk Fulín |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2007 do 20.2.2016 |
Adresa | Dvořákova 329, 25264 Velké Přílepy |
jednatel | Ing. Zdeněk Fulín |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2000 do 2.7.2007 |
Adresa | U Jezera 2042/12, 15000 Praha 5 |
jednatel | František Končel |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2000 do 15.5.2004 |
Adresa | 5. května 36, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 26186896 |
---|---|
Jméno: | GLOBSTAV s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 7. 2000 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Bubenečská 810/28, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Fulín |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Bareš |
IČO: | 26186896 |
---|---|
Firma: | GLOBSTAV s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 7. 2000 |
Sídlo: | Bubenečská 810/28, Praha 16000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |