Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ (26831503) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Rokytnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2004 a je stále aktivní. Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 14. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26831503 | |
Jméno: | Globcom Relax, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2004 |
Zapsána dne: | 14.4.2004 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 27.9.2019 č.j. 23 Cm 103/2019-8, které nabylo právní moci dne 30.10.2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 21.11.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 365, Rokytnice u Přerova 75104, Česká republika | 13.7.2005 |
---|---|---|
Adresa: | 238, Osek nad Bečvou 75122, Česká republika | 14.4.2004 - 13.7.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 14.4.2004 |
hostinská činnost | 14.4.2004 |
jednatel | Jan Berg |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 |
Adresa | Voskovcova 1130/30, 15200 Praha |
jednatel | Jan Berg |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2019 do 25.11.2020 |
Adresa | Dvořákova 1536/22, 75002 Přerov |
jednatel | Jan Berg |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 23.11.2019 |
Adresa | Dvořákova 1536/22, Přerov I-Město |
IČO (identifikační číslo): | 26831503 |
---|---|
Jméno: | Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 2004 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 365, Rokytnice 75104 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Berg |
---|
IČO: | 26831503 |
---|---|
Firma: | Globcom Relax, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Rokytnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 2004 |
Sídlo: | , Rokytnice |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Provozování sportovních zařízení |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |