GLOBAL VENTURES a. s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GLOBAL VENTURES a. s. v likvidaci (28883489) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jeruzalémská 962/3, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 4. 2009 GLOBAL VENTURES a. s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GLOBAL VENTURES a. s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GLOBAL VENTURES a. s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15239 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28883489 | |
Jméno: | GLOBAL VENTURES a. s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.4.2009 |
Zapsána dne: | 23.4.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 566/2023-6 ze dne 31. 7. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30. 8. 2023. | 3.11.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 23.4.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 20 000 Kč | 100 | 23.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeruzalémská 962/3, Praha 1 11000, Česká republika | 12.5.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Senovážné nám. 978/23, Praha 1 11000, Česká republika | 23.4.2009 - 12.5.2009 |
místopředseda představenstva | Miloslav Vokáč |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2009 |
Adresa | Černčická 457, 54901 Nové Město nad Metují |
předseda představenstva | Ing. Milan Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2009 do 25.5.2012 |
Adresa | Emy Destinové 939/13, 37005 České Budějovice |
člen představenstva | Ing. Kateřina Koutská |
---|---|
Ve funkci | od 23.4.2009 do 28.3.2012 |
Adresa | U Vojanky 1208/41, 15000 Praha 5 |
IČO: | 28883489 |
---|---|
Firma: | GLOBAL VENTURES a. s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 4. 2009 |
Sídlo: | Jeruzalémská 962/3, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |