Global Ice Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Global Ice Group s.r.o. (28965116) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Josefa Hory 355, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2009 Global Ice Group s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Global Ice Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Global Ice Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 25. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44816 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28965116 | |
Jméno: | Global Ice Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.9.2009 |
Zapsána dne: | 25.9.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Josefa Hory 355, Most 43401, Česká republika | 11.12.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Italská 2562/51, Praha 12000, Česká republika | 9.4.2014 - 11.12.2019 |
Adresa: | Mánesova 1373/51, Praha 2 12000, Česká republika | 3.10.2013 - 9.4.2014 |
Adresa: | Žitná 525/28, Praha 2 12000, Česká republika | 25.9.2009 - 3.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa, údržba a pronájem nemovitostí ve vlastnictví společnosti bez poskytování jiných než základních služeb zajišťující řádný provoz nemovitosti | 25.9.2009 |
jednatel | Dmitry Dyakov |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2019 |
Adresa | Michurinsky Prospekt 5, byt. č. 162 , Moskva |
jednatel | Dmitry Dyakov |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2011 do 11.12.2019 |
Adresa | , Moskva, Koktebelskaya st. 8 |
jednatel | Zdeněk Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2011 do 29.10.2014 |
Adresa | Tyršova 2071, 25601 Benešov |
jednatel | Martin Salvet |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2009 do 13.12.2012 |
Adresa | Přímětická 1185/8, 14000 Praha 4 |
jednatel | Matin Salvet |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2009 do 25.9.2009 |
Adresa | Přímětická 1185/8, 14000 Praha 4 |
IČO: | 28965116 |
---|---|
Firma: | Global Ice Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 9. 2009 |
Sídlo: | Josefa Hory 355, Most 43401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |