Glazura s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Glazura s.r.o. (62243462) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Roudnická 122, 41301 Dobříň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1995 a je stále aktivní. Glazura s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Glazura s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Glazura s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8221 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62243462 | |
Jméno: | Glazura s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.1.1995 |
Zapsána dne: | 1.1.1995 | |
Společnost MEFRIT, spol. s r.o. se sídlem Mělník, Českolipská 798, PSČ 27601, (IČ): 46348743, jako společnost zanikající zanikla sloučením se společností Glazura s.r.o. se sídlem Roudnická 122, 413 01 Dobříň Roudnice nad Labem, (IČ:) 62243462 jako společností nástupnickou /na tuto přešlo jmění zanikající společnosti/ a to dle projektu přeměny k rozhodnému dni 1.1.2020 | 1.7.2020 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 16.7.2014 - 9.4.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 16.7.2014 |
Základní kapitál | 210 595 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.6.1999 | |
Základní kapitál | 194 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.1.1995 - 2.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Roudnická 122, Dobříň 41301, Česká republika | 16.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | , Roudnice nad Labem , Česká republika | 2.6.1999 - 16.7.2014 |
Adresa: | , Roudnice nad Labem , Česká republika | 1.1.1995 - 2.6.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.7.2014 |
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 16.7.2014 |
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující | 29.2.2000 - 16.7.2014 |
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí | 29.2.2000 - 16.7.2014 |
výroba a prodej polotovarů pro keramickou a sklářskou výrobu (frity, glazury, barvy, barvítka a preparáty kovů) | 29.2.2000 - 16.7.2014 |
chemické analýzy a s tím související poradenská činnost | 29.2.2000 - 16.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.2.2000 - 16.7.2014 |
silniční motorová doprava | 17.2.1995 - 29.2.2000 |
výroba a odbyt jednů a žíravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných | 1.1.1995 - 29.2.2000 |
ubytování - chatová osada | 1.1.1995 - 16.7.2014 |
Jednatel | Manuel Candel Peris |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2007 |
Adresa | , Castellón, VILA-REAL 12540, C.PERE GIL 8 3E, Španělsko |
Jednatel | Federico Michavila Heras |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2014 do 4.3.2024 |
Adresa | Crta. Castellon 17 PBJ , L´Alcora, Castellón |
Jednatel | Federico Michavila Heras |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2006 do 16.7.2014 |
Adresa | , Asensi n. 30, 12002-Castellón de la Plana, Španělské království |
Jednatel | Ing. Pavel Pečený |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1999 do 31.8.2013 |
Adresa | Třebízského 229, 41301 Roudnice nad Labem |
Jednatel | Javier Fernando Gorriz Baylina |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2006 do 21.6.2007 |
Adresa | , C Mayor 26, Seneja, provincia Castellón, Španělské království |
Jednatel | Detlef Frank Klein, nar. 20.7.1945 |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.1999 do 29.2.2000 |
Adresa | , Köln, Tillmannspfädchen 12, Spolková republika Německo pobyt v ČR: Dobříň 122 |
Jednatel | Ing. Pavel Pečený |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.1995 do 2.6.1999 |
Adresa | Hornická 1734, 41301 Roudnice nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 62243462 |
---|---|
Jméno: | Glazura s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Roudnická 122, Dobříň 41301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 16. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 16. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1999 |
Zánik oprávnění | 16. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 16. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 2. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 2. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 28. 12. 1999 |
Člen statutárního orgánu: | Manuel Candel Peris |
---|
IČO: | 62243462 |
---|---|
Firma: | Glazura s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Dobříň |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 1. 1995 |
Sídlo: | Roudnická 122, Dobříň 41301 |
---|
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů |
Výroba ostatních chemických výrobků j. n. |
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Technické zkoušky a analýzy |