GIVA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GIVA s.r.o. (27130860) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Revoluční 1082/8, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 2004 a je stále aktivní. GIVA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GIVA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GIVA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98585 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27130860 | |
Jméno: | GIVA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.3.2004 |
Zapsána dne: | 3.3.2004 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 23.2.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 18.1.2022 - 23.2.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.8.2014 - 18.1.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 3.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 11000, Česká republika | 19.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 11000, Česká republika | 13.6.2008 - 19.4.2016 |
Adresa: | Kutnohorská 54, Kolín 28002, Česká republika | 25.4.2006 - 13.6.2008 |
Adresa: | Benešova 754, Kolín 28002, Česká republika | 3.3.2004 - 25.4.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Umělecko-řemeslné zpracování kovů Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby. | 23.2.2022 |
Hostinská činnost | 18.1.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby. | 18.1.2022 - 23.2.2022 |
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 1.8.2014 |
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní | 24.3.2011 - 1.8.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.3.2011 - 18.1.2022 |
silniční motorová doprava osobní- vnitrostátní doprava příležitostná provozovaná osobními automobily | 25.4.2006 - 24.3.2011 |
ubytovací služby | 25.7.2005 - 24.3.2011 |
hostinská činnost | 25.7.2005 - 18.1.2022 |
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny | 25.7.2005 - 24.3.2011 |
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží | 25.7.2005 - 24.3.2011 |
přípravné práce pro stavby | 25.7.2005 - 24.3.2011 |
specializovaný maloobchod | 3.3.2004 - 24.3.2011 |
velkoobchod | 3.3.2004 - 24.3.2011 |
jednatel | Tomáš Honus |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2011 |
Adresa | 25, 28401 Malešov |
jednatel | Matouš Honus |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2024 |
Adresa | Za Lidkou 819, 28401 Kutná Hora |
jednatel | Matouš Honus |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 do 15.6.2024 |
Adresa | 25, 28401 Malešov |
jednatel | Pavel Honus |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2011 do 18.1.2022 |
Adresa | 26, 28401 Malešov |
jednatel | Pavel Honus |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2006 do 27.9.2011 |
Adresa | Mlýnská 548/7, 74718 Píšť |
jednatel | Tomáš Honus |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2004 do 27.9.2011 |
Adresa | Tovární 44, 28002 Kolín |
jednatel | Bc. Jiří Arnet |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2004 do 7.7.2005 |
Adresa | Železničářská 1000/64, 31200 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 27130860 |
---|---|
Jméno: | GIVA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 3. 2004 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Revoluční 1082/8, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 4. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 7. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Matouš Honus |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Honus |
IČO: | 27130860 |
---|---|
Firma: | GIVA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 3. 2004 |
Sídlo: | Revoluční 1082/8, Praha 11000 |
---|
Výroba obuvi |
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků |
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků |
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Ostatní zpracovatelský průmysl |
Demolice a příprava staveniště |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |