Gihón a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Gihón a.s. (27960587) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Máchova 1121/4, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2006 a je stále aktivní. Gihón a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Gihón a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Gihón a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 8. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25972 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27960587 | |
Jméno: | Gihón a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 23.8.2006 |
Zapsána dne: | 23.8.2006 | |
Na společnost Gihón a.s., identifikační číslo 27960587, se sídlem Krátká 1057/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti CCA Group a.s., identifikační číslo 25695312, se sídlem Praha, Karlovo nám. 288/17, PSČ 120 00, v důsledku rozdělení odštěpením dle projektu rozdělení ze dne 26. 1. 2016 popsaná v tomto projektu. | 3.3.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 15.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 15.4.2014 - 25.3.2020 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 15.4.2014 - 25.3.2020 | |
Na obchodní společnost Gihón a.s., IČO 27960587, se sídlem Plzeň, Krátká 6, PSČ 301 00, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, v oddíle B, vložka 1253 (dále jen "nástupnická společnost") přešlo jmění zanikající obchodní společnosti European University of Prag ue, s.r.o., IČO 26780526, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 288/17, PSČ 120 00, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 93275 (dále jen "zanikající společnost"), na základě přeměny, resp. na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením (dále je n "fúze"), ve smyslu ust. § 61 odst. 1, ust. § 67 a ust. § 154 odst. 1, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, kdy došlo k zániku obchodní společnosti European University of Prague, s.r.o., IČO 26780526, kterému předcházelo zrušení této společnosti bez likvidace tak, jak je to popsáno v příslušném projektu fúze a v notářském zápisu ze dne 15.6.2011 N 385/2011, NZ 370/2011. | 13.7.2011 | |
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením přešla na nástupnickou společnost Gihón a.s., IČ: 27960587, se sídlem Plzeň, Krátká 6, PSČ 301 00, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2010 (N 349/2010, NZ 308/2010) ve smyslu § 243 písm. d) bodu 2. zá kona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, část jmění rozdělované společnosti CCA Group a.s., IČ: 25695312, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17 č.p. 288, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prazei v oddílu B, vložce 5556, popsaná v Projektu rozdělení uloženém ve Sbírce listin. | 16.8.2010 |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.7.2011 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 28.8.2007 - 13.7.2011 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 23.8.2006 - 28.8.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 30.3.2015 |
Kmenové akcie na jméno | 800 000 Kč | 10 | 30.3.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 800 000 Kč | 10 | 13.7.2011 - 30.3.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 23.8.2006 - 30.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Máchova 1121/4, Praha 12000, Česká republika | 6.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Mánesova 1078/5, Praha 12000, Česká republika | 26.10.2020 - 6.12.2022 |
Adresa: | Krátká 1057/6, Plzeň 30100, Česká republika | 30.3.2015 - 26.10.2020 |
Adresa: | Krátká 6, Plzeň 30100, Česká republika | 23.8.2006 - 30.3.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.7.2011 |
pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor | 23.8.2006 - 13.7.2011 |
specializovaný maloobchod se smíšeným zbožím | 23.8.2006 - 13.7.2011 |
Místopředseda představenstva | Ing. arch. Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 |
Adresa | náměstí Míru 109/18, 12000 Praha |
Člen představenstva | Ing. arch. Anežka Milerská |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2023 |
Adresa | Budečská 773/19, 12000 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2022 |
Adresa | Máchova 1121/4, 12000 Praha |
Člen představenstva | Ing. arch. Anežka Milerská |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 do 6.5.2023 |
Adresa | Veverkova 721/28, 17000 Praha |
Předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2020 do 26.11.2022 |
Adresa | Mánesova 1078/5, 12000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 25.3.2020 |
Adresa | Sokolovská 1111/106, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2015 do 25.3.2020 |
Adresa | náměstí Míru 109/18, 12000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2020 do 25.3.2020 |
Adresa | Mánesova 1078/5, 12000 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 do 27.2.2020 |
Adresa | Rotavská 1336/13, 15500 Praha |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2013 do 25.2.2016 |
Adresa | Jaroslava Foglara 1330/4, 15500 Praha |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2014 do 15.10.2015 |
Adresa | U Havlíčkových sadů 1541/5, 12000 Praha |
místopředseda představenstva | Ing. Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2011 do 30.3.2015 |
Adresa | Sokolovská 1111/106, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 do 15.4.2014 |
Adresa | U Havlíčkových sadů 1541/5, 12000 Praha 2 |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2011 do 14.4.2014 |
Adresa | Sudoměřská 1921/5, 13000 Praha 3 |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2011 do 9.10.2013 |
Adresa | Jaroslava Foglara 1330/4, 15500 Praha 5 |
předseda představenstva | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2006 do 14.11.2011 |
Adresa | Klostermannova 1, 30100 Plzeň |
místopředseda představenstva | Ing. Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2006 do 14.11.2011 |
Adresa | Sokolovská 106, 30100 Plzeň |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2006 do 14.11.2011 |
Adresa | Sudoměřská 1921/5, 13000 Praha 3 |
člen představenstva | Ondřej Laciga |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2006 do 12.10.2006 |
Adresa | Lábkova 37, 30100 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Ilona Aubrechtová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2006 do 12.10.2006 |
Adresa | Sokolovská 106, 30100 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 27960587 |
---|---|
Jméno: | Gihón a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 8. 2006 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Mánesova 1078/5, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 11. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Laciga CSc. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. arch. Ondřej Laciga |
Člen statutárního orgánu: | Anežka Milerská |
IČO: | 27960587 |
---|---|
Firma: | Gihón a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 8. 2006 |
Sídlo: | Mánesova 1078/5, Praha 12000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |