GIERRE s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GIERRE s.r.o. v likvidaci (28461321) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kozí 915/7, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2008 a je stále aktivní. GIERRE s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o GIERRE s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GIERRE s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 143195 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28461321 | |
Jméno: | GIERRE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.9.2008 |
Zapsána dne: | 17.9.2008 | |
Právním důvodem likvidace je rozhodnutí valné hromady ze dne 10.12.2021 sepsané ve formě notářského zápisu o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.1.2022. | 1.1.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozí 915/7, Praha 1 11000, Česká republika | 17.9.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.9.2008 |
jednatel | Erich Němčík |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2019 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 36, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
jednatel | Gilberto Roncolato |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2008 |
Adresa | Via Kennedy 31, 36072 Chiampo (Vicenza) |
jednatel | Erich Němčík |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2008 do 9.1.2019 |
Adresa | Náves sv. Petra a Pavla 19, 25241 Zlatníky |
IČO (identifikační číslo): | 28461321 |
---|---|
Jméno: | GIERRE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 9. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kozí 915/7, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Erich Němčík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Gilberto Roncolato |
IČO: | 28461321 |
---|---|
Firma: | GIERRE s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 9. 2008 |
Sídlo: | Kozí 915/7, Praha 11000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní ubytování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |