GHECHARD, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GHECHARD, s.r.o. v likvidaci (29050057) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jirsákova 133/33, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2010 GHECHARD, s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o GHECHARD, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GHECHARD, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 162860 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29050057 | |
Jméno: | GHECHARD, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.3.2010 |
Zapsána dne: | 15.3.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 1319/2024-13 ze dne 11.6.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.7.2024. | 30.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jirsákova 133/33, Praha 19600, Česká republika | 15.3.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2010 - 22.8.2024 |
jednatel | Hambartsum Bagdasaryan |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 |
Adresa | Molákova 583/24, 18600 Praha |
jednatel | Zinayida Maksimova |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 |
Adresa | Molákova 583/24, 18600 Praha |
jednatel | Maria Vartanyam |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 |
Adresa | Pushkina , Ninocminda |
jednatel | Teymine Khanyan |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2010 |
Adresa | , Tinginka |
IČO: | 29050057 |
---|---|
Firma: | GHECHARD, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 3. 2010 |
Sídlo: | Jirsákova 133/33, Praha 19600 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |