GESO, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GESO, spol. s r.o. v likvidaci (48533378) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 1993 GESO, spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GESO, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GESO, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10989 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48533378 | |
Jméno: | GESO, spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.1993 |
Zapsána dne: | 1.6.1993 | |
Společnost byla na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 23.11.2011 zrušena bez právního nástupce a dne 23.11.2011 vstoupila do likvidace. | 30.11.2011 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.1999 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.1993 - 15.10.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Blahoslavova 6, Prostějov , Česká republika | 1.6.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.12.2009 - 2.8.2013 |
Přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání zbraní a střeliva | 10.12.2009 - 2.8.2013 |
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní | 10.12.2009 - 2.8.2013 |
opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a půjčování zbraní | 4.6.1993 - 10.12.2009 |
nákup, přeprava a prodej střeliva | 4.6.1993 - 10.12.2009 |
obchodní a zprostředkovatelská činnost | 1.6.1993 - 10.12.2009 |
opravy motorových vozidel | 1.6.1993 - 10.12.2009 |
jednatel | Dagmar Götzová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2021 |
Adresa | Sádky 1614/6, 79601 Prostějov |
jednatel | Dagmar Götzová |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2009 do 18.8.2021 |
Adresa | Sádky 1614/6, Prostějov |
jednatel | Dagmar Gotzová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1999 do 4.12.2009 |
Adresa | Sádky 6, Prostějov |
jednatel | Michael Sonnewend |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.1999 do 4.12.2009 |
Adresa | Pod Kosířem 21, Prostějov |
jednatel | Dagmar Gotzová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1993 do 15.10.1999 |
Adresa | Šmeralova 9, Prostějov |
jednatel | Michael Sonnewend |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.1993 do 15.10.1999 |
Adresa | Mičurinova 21, Prostějov |
IČO: | 48533378 |
---|---|
Firma: | GESO, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 1993 |
Sídlo: | , Prostějov |
---|
Sportovní činnosti |