GEOSAN spol. s r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GEOSAN spol. s r. o. (41601343) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 135, 67175 Jezeřany-Maršovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 1991 a je stále aktivní. GEOSAN spol. s r. o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GEOSAN spol. s r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GEOSAN spol. s r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2121 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41601343 | |
Jméno: | GEOSAN spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.8.1991 |
Zapsána dne: | 5.8.1991 | |
Společnost GEOSAN spol. s r.o., se sídlem Tuřanka 1148/107, Slatina, 627 00 Brno, IČ 41601343 se rozdělila formou rozdělení odštěpení sloučením s tím, že část jmění přešla na nástupnickou společnost G - STYL, s.r.o., se sídlem Brno, Tuřanka 107, IČ 25328239. | 11.5.2016 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 4.9.2014 - 8.10.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.9.2014 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným uzavřenou dne 1.8.1991. | 5.8.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí 120.000,-- Kčs. | 5.8.1991 - 24.6.1994 | |
Výše vkladů společníků činí: 1. Beneš Petr : 20.000,--Kčs 2. Kopřiva Josef : 20.000,--Kčs 3. Lidařík Rudolf : 20.000,--Kčs 4. Ing. Starý Václav : 20.000,--Kčs 5. Ing. Tioka Petr : 20.000,--Kčs 6. Ing. Vykydalová Božena: 20.000,--Kčs | 5.8.1991 - 24.6.1994 | |
Podepisování: K názvu společnosti připojí svůj podpis předseda a v době jeho nepřítomnosti či zaneprázdnění kterýkoliv ze zakládajících společníků. | 5.8.1991 - 27.7.1992 |
Základní kapitál | 132 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.7.1998 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.1994 - 2.7.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 135, Jezeřany-Maršovice 67175, Česká republika | 1.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Šmahova 1244/112, Brno 62700, Česká republika | 5.5.2022 - 1.7.2024 |
Adresa: | Tuřanka 1148/107, Brno 62700, Česká republika | 8.10.2015 - 5.5.2022 |
Adresa: | Tuřanka 1148/107, Brno 62700, Česká republika | 10.4.2002 - 8.10.2015 |
Adresa: | Tuřanka 1148/107, Brno 62700, Česká republika | 24.6.1994 - 10.4.2002 |
Adresa: | Šmahova 1069/114, Brno 62700, Česká republika | 5.8.1991 - 24.6.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; s obory činností náležejících do živnosti volné číslo 1 až 80 dle přílohy číslo 4 zákona číslo 455/1991 Sb. | 1.7.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.9.2014 - 1.7.2024 |
vodoinstalatérství, topenářství | 4.9.2014 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 4.9.2014 |
zámečnictví, nástrojářství | 4.9.2014 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 4.9.2014 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 4.9.2014 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 21.8.2006 - 2.9.2016 |
geologické práce | 23.3.2003 |
pronájem a půjčování věci movitých | 10.4.2002 - 4.9.2014 |
zámečnictví | 7.10.1999 - 4.9.2014 |
topenářství | 7.10.1999 - 4.9.2014 |
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení | 7.10.1999 - 4.9.2014 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 7.10.1999 - 4.9.2014 |
projektová činnost ve výstavbě | 7.10.1999 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 7.10.1999 |
silniční motorová doprava nákladní | 7.10.1999 - 4.9.2014 |
provozování vodovodů a kanalizací | 7.10.1999 - 2.9.2016 |
vodoinstalatérství | 24.5.1999 - 4.9.2014 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 17.8.1998 |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.6.1994 - 4.9.2014 |
činnost prováděná hornickým způsobem dle z.č. 61/1988 Sb. ve znění z.č. 542/1991 Sb. § 3b) | 24.6.1994 |
a/ práce pro ochranu životního prostředí /jímání podzemní vody, čištění půdního vzduchu, podzemní vody a půdy, průzkum a realizační práce pro úpravu vod v horninovém prostředí, stavební odvodňování/ b/ obchodní činnost | 27.7.1992 - 24.6.1994 |
jímání zdrojů podzemních vod práce k ochraně podzemních vod před jejich znečištěním a sanační práce při jejich znečištění průzkum lokalit pro jederná energetická zařízení další činnosti sloužící a podporující činnosti související s předmětem činnosti průzkum a realizační práce pro úpravu podzemních vod v přírodním horninotvorném prostředí průzkumné práce pro řešení skládek odpadů všeho druhu včetně hlubokého ukládání toxických a jiných nebezpečných odpadů, provádění kolmatačních zkou | 5.8.1991 - 27.7.1992 |
šek provádění hloubkového stavebního odvodnění vakuační čerpání v neogenních sedimentech specielní hydrogeologické práce, čištění studní vrtaných a kopaných provádění geotechnických prací při sanaci budov (injektážní práce, zpevňování zdiva a základových spár) provozování konsignačních skladů zahraničních firem - výrobků pro geologii a ekologii nákup a prodej vrtné techniky a zařízení nákup a prodej vrtného nářadí a vystrojovacího materiálu, pronájem vrtné | 5.8.1991 - 27.7.1992 |
techniky a materiálu dlouhodobé spotřeby formou leasingu zahraničně obchodní činnost v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení | 5.8.1991 - 27.7.1992 |
jednatel | Miloš Polenka |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2021 |
Adresa | 30, 67175 Jezeřany-Maršovice |
jednatel | Ing. Rita Zábojová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2023 do 17.2.2023 |
Adresa | Ant. Smutného 699/18, 66447 Střelice |
jednatel | Ing. Rita Zábojová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2016 do 6.1.2023 |
Adresa | Spodní Kopec 100, 66407 Pozořice |
jednatel | Ing. Jiří Melcher |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2016 do 26.6.2021 |
Adresa | Muškátová 945/28, 63700 Brno |
jednatelka | ing. Božena Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2015 do 2.9.2016 |
Adresa | Veslařská 712/101, 63700 Brno |
jednatel | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2015 do 2.9.2016 |
Adresa | 125, 78991 Štíty |
jednatelka | ing. Božena Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 8.10.2015 |
Adresa | Veslařská 712/101, 63700 Brno |
jednatel | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 8.10.2015 |
Adresa | 125, 78991 Štíty |
jednatel | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 4.9.2014 |
Adresa | 125, 78991 Štíty |
jednatelka | ing. Božena Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2002 do 4.9.2014 |
Adresa | Veslařská 712/101, 63700 Brno |
jednatel | Josef Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2002 do 4.9.2014 |
Adresa | Kristenova 1076/2, 62400 Brno |
jednatel | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2002 do 25.7.2014 |
Adresa | Kořískova 624/33, 62100 Brno |
jednatel | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1997 do 10.4.2002 |
Adresa | Nádražní 524, 66471 Veverská Bítýška |
jednatelka | ing. Božena Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 10.4.2002 |
Adresa | Veslařská 712/101, 63700 Brno |
jednatel | Ing. Václav S T A R Ý |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 11.6.1997 |
Adresa | Slavíčkova 412/7, 63800 Brno |
jednatel | Josef Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 11.6.1997 |
Adresa | Irkutská 320/6, 62500 Brno |
jednatel | Rudolf Lidařík |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 11.6.1997 |
Adresa | Nerudova 323/10, 60200 Brno |
jednatel | ing. Petr Tioka |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 11.6.1997 |
Adresa | Čejkovická 4113/4, 62800 Brno |
jednatel | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1992 do 14.1.1997 |
Adresa | Nádražní 524, 66471 Veverská Bítýška |
předseda společnosti | Petr Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.1991 do 27.7.1992 |
Adresa | Nádražní 524, 66471 Veverská Bítýška |
společník | Josef Kopřiva |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.1991 do 27.7.1992 |
Adresa | Irkutská 320/6, 62500 Brno |
společník | Rudolf Lidařík |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.1991 do 27.7.1992 |
Adresa | Nerudova 323/10, 60200 Brno |
společník | Ing. Václav S T A R Ý |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.1991 do 27.7.1992 |
Adresa | Slavíčkova 412/7, 63800 Brno |
společník | Ing. Petr Tioka |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.1991 do 27.7.1992 |
Adresa | Čejkovická 4113/4, 62800 Brno |
společník | Ing. Božena Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.1991 do 27.7.1992 |
Adresa | Veslařská 712/101, 63700 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 41601343 |
---|---|
Jméno: | GEOSAN spol. s r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 10 |
Sídlo: | 135, Jezeřany-Maršovice 67175 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 12. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1999 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 9. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1999 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1999 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1998 |
Zánik oprávnění | 12. 9. 2005 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1999 |
Zánik oprávnění | 16. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 9. 1999 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Miloš Polenka |
---|
IČO: | 41601343 |
---|---|
Firma: | GEOSAN spol. s r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Jezeřany-Maršovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 8. 1991 |
Sídlo: | 135, Jezeřany-Maršovice 67175 |
---|
Ostatní těžba a dobývání j. n. |
Výroba zámků a kování |
Výroba komunikačních zařízení |
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Geologický průzkum |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |