GEOMM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GEOMM s.r.o. (63147394) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Popluží 821/11, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 7. 1995 a je stále aktivní. GEOMM s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GEOMM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GEOMM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 24. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9318 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63147394 | |
Jméno: | GEOMM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.7.1995 |
Zapsána dne: | 24.7.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 11.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na popluží 11, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 24.7.1995 - 11.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výkon zeměměřických činností | 24.7.1995 |
Jednatel | Ivo Malíř |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2023 |
Adresa | Ženíškova 2399/10, 40011 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Marjanko |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2019 |
Adresa | 15, 41002 Slatina |
Jednatel | Ivo Malíř |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 29.11.2023 |
Adresa | Mezidomí 707/1, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Marjanko |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 7.12.2019 |
Adresa | Nezvalova 1818/24, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Josef Marjanko |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1997 do 11.10.2016 |
Adresa | Nezvalova 1818, Litoměřice |
Jednatel | Ivo Malíř |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.1997 do 11.10.2016 |
Adresa | Mezidomí 707/1, Ústí nad Labem |
Jednatel | Ivo Malíř |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1995 do 14.1.1997 |
Adresa | Mezidomí 707/1, Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Marjanko |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.1995 do 14.1.1997 |
Adresa | Nezvalova 1818, Litoměřice |
IČO (identifikační číslo): | 63147394 |
---|---|
Jméno: | GEOMM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 7. 1995 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Marjanko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivo Malíř |
IČO: | 63147394 |
---|---|
Firma: | GEOMM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 7. 1995 |
Sídlo: | Na Popluží 821/11, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Zeměměřické a kartografické činnosti |