Geodetia, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Geodetia, spol. s r.o. (45197148) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 163, 73949 Metylovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1992 a je stále aktivní. Geodetia, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Geodetia, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Geodetia, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 2. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2801 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45197148 | |
Jméno: | Geodetia, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.2.1992 |
Zapsána dne: | 17.2.1992 |
Základní kapitál | 160 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.1.1993 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.1992 - 25.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Smetanova 656, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 1.10.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Fr. Čejky 172, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 29.12.2004 - 1.10.2013 |
Adresa: | Fr. Čejky 172, Frýdek-Místek , Česká republika | 17.2.1992 - 29.12.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výkon zeměměřických činností | 18.5.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2015 |
geodetické a kartografické práce | 17.2.1992 - 18.5.2015 |
jednatel | Petr Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2013 |
Adresa | 163, 73949 Metylovice |
jednatel | Alena Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2020 |
Adresa | 163, 73949 Metylovice |
jednatel | Alena Šimková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2013 do 31.1.2020 |
Adresa | El. Krásnohorské 240, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ivo Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2013 do 18.5.2015 |
Adresa | Lubojackého 2365, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Alena Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2013 do 13.11.2013 |
Adresa | El. Krásnohorské 240, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Ivo Kotek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1998 do 1.10.2013 |
Adresa | Lubojackého 2365, Frýdek-Místek |
jednatel | Petr Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1998 do 1.10.2013 |
Adresa | 163, Metylovice |
jednatel | Ing. Alena Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2004 do 1.10.2013 |
Adresa | E. Krásnohorské 240, Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Alena Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1998 do 29.12.2004 |
Adresa | Anenská 226, Frýdek-Místek |
jednatel | Ing. Tomáš Blahuta |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1992 do 21.10.1998 |
Adresa | Komenského 1096, Frýdlant nad Ostravicí |
jednatel | Ing. Alena Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1992 do 21.10.1998 |
Adresa | Anenská 226, Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 45197148 |
---|---|
Jméno: | Geodetia, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 2. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 163, Metylovice 73949 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 1. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 10. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 10. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Šimek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Alena Šimková |
IČO: | 45197148 |
---|---|
Firma: | Geodetia, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Metylovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 2. 1992 |
Sídlo: | 163, Metylovice 73949 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zeměměřické a kartografické činnosti |