Generace KK, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Generace KK, z. s. (04795725) je Spolek. Sídlí na adrese Křižovnická 99/4, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2016 Generace KK, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Generace KK, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Generace KK, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 6. 4. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7610 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04795725 | |
Jméno: | Generace KK, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 6.4.2016 |
Zapsána dne: | 6.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižovnická 99/4, Cheb 35002, Česká republika | 20.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | K nemocnici 757/8, Cheb 35002, Česká republika | 6.4.2016 - 20.7.2017 |
předseda | Miloslav Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2024 |
Adresa | Jiřího z Poděbrad 2017, 35601 Sokolov |
předseda | Bc. Miloslav Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 19.9.2024 |
Adresa | Jiřího z Poděbrad 2017, 35601 Sokolov |
předsedkyně | Martina Paboučková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2017 do 16.7.2019 |
Adresa | Přátelství 1443/21, 35002 Cheb |
Člen Rady | Matěj Šnajdr |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 19.12.2017 |
Adresa | K nemocnici 757/8, 35002 Cheb |
Člen Rady | Bc. Hana Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 19.12.2017 |
Adresa | K nemocnici 757/8, 35002 Cheb |
Předseda Rady | Martina Paboučková |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 do 19.12.2017 |
Adresa | Přátelství 1443/21, 35002 Cheb |
Člen Rady | Hana Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 do 20.7.2017 |
Adresa | K nemocnici 757/8, 35002 Cheb |
Člen Rady | Hannelore Střechová |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2016 do 17.5.2017 |
Adresa | Na Výšinách 518, 35137 Luby |
IČO: | 04795725 |
---|---|
Firma: | Generace KK, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 4. 2016 |
Sídlo: | Křižovnická 99/4, Cheb 35002 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |