GEMEX, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GEMEX, s.r.o. (25520091) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kuršova 989/18, 63500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 3. 1998 a je stále aktivní. GEMEX, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GEMEX, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GEMEX, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 29888 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25520091 | |
Jméno: | GEMEX, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.3.1998 |
Zapsána dne: | 3.3.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 9.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 9.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kuršova 989/18, Brno 63500, Česká republika | 9.7.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Kuršova 18, Brno 63500, Česká republika | 3.3.1998 - 9.7.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v pořílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.7.2014 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 9.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.3.1998 - 9.7.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 3.3.1998 - 9.7.2014 |
návrhy výstavních stánků, včetně realizace ze stavebnicových dílů | 3.3.1998 - 9.7.2014 |
jednatel | Eva Masaryková |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2014 |
Adresa | Foglarova 1434/21, 66434 Kuřim |
jednatel | Ing. Gerhard Masaryk |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2021 |
Adresa | Foglarova 1434/21, 66434 Kuřim |
jednatel | Ing. Gerhard Masaryk |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2007 do 10.9.2021 |
Adresa | Foglarova 1434, 66434 Kuřim |
jednatel | Eva Masaryková |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2007 do 9.7.2014 |
Adresa | Lidická 17, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Gerhard Masaryk |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.1998 do 19.2.2007 |
Adresa | Kuršova 18, 63500 Brno |
jednatel | Eva Masaryková |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.1998 do 27.1.1999 |
Adresa | Lidická 17, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25520091 |
---|---|
Jméno: | GEMEX, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 3. 1998 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kuršova 989/18, Brno 63500 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 4. 2009 |
Přerušeno od | 3. 3. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25520091 |
---|---|
Firma: | GEMEX, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bystrc |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 3. 1998 |
Sídlo: | Kuršova 989/18, Brno 63500 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní úklidové činnosti |