GEFES COMPANY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GEFES COMPANY s.r.o. (28476581) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Braunerova 563/7, 18000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 10. 2008 GEFES COMPANY s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GEFES COMPANY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GEFES COMPANY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 144401 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28476581 | |
Jméno: | GEFES COMPANY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.10.2008 |
Zapsána dne: | 17.10.2008 |
Základní kapitál | 520 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.10.2021 | |
Základní kapitál | 520 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 17.10.2008 - 25.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Braunerova 563/7, Praha 18000, Česká republika | 25.10.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Braunerova 563/7, Praha 8 18000, Česká republika | 17.10.2008 - 25.10.2021 |
jednatel | Mykola Sas |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Rachivský okr. |
jednatel | Cristina Slobodeniuc |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Floresti |
jednatel | Toit Musaeva |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Moskva, Pervomajskaja 23/125 |
jednatel | Mykola Lembak |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Rachivský okr |
jednatel | Nataliya Kalytych |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Iršavský okr. |
jednatel | Nataliya Onopko |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Charkiv, Charkivská obl. |
jednatel | Oleh Stetsyuk |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Rivenka, Zdolbuniv |
jednatel | Mykhaylo Sychkun |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Pilipec, Mižhirský okr. |
jednatel | Ivan Patskan |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Zolotarjovo, Chustský okr. |
jednatel | Maksym Yakubyna |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Kamenec Podilsk, Smirnova 37 |
jednatel | Viktor Lisovskiy |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2009 |
Adresa | , Duhaevci, Kamenec Podilský okr. |
jednatel | Zinoviy Manoryk |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2008 |
Adresa | , Lvov, Ševčenko 17 |
IČO: | 28476581 |
---|---|
Firma: | GEFES COMPANY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 10. 2008 |
Sídlo: | Braunerova 563/7, Praha 18000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |