Geberit spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Geberit spol. s r.o. (47900962) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokolovská 2408/222, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 1993 a je stále aktivní. Geberit spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Geberit spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Geberit spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 249949 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47900962 | |
Jméno: | Geberit spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.1993 |
Zapsána dne: | 21.4.1993 | |
Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 2. 2. 2016 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Geberit spol. s r.o., se sídlem na adrese Sokolovská 2408/222, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 47900962, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění za nikající společnosti Sanitec, s.r.o., se sídlem na adrese Tábor, Komenského 2501, PSČ 390 02, IČO 63075709. | 1.5.2016 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.9.2014 |
Základní kapitál | 6 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1999 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.1993 - 19.1.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolovská 2408/222, Praha 19000, Česká republika | 11.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Moravanská 85, Brno 61900, Česká republika | 19.1.1999 - 11.11.2015 |
Adresa: | Moravanská 85, Brno 62500, Česká republika | 21.3.1997 - 19.1.1999 |
Adresa: | Mezírka 1, Brno 60200, Česká republika | 21.4.1993 - 21.3.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.3.2010 |
výroba zařízení pro určitá hospodářská odvětví - výroba sanitárního zařízení | 6.8.2001 - 15.3.2010 |
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 21.4.1993 - 15.3.2010 |
Technické poradenství v oblasti sanitárních zařízení výrobků GEBERIT | 21.4.1993 - 15.3.2010 |
jednatel | Clemens Rapp |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 |
Adresa | Frohbühlstrasse , 8645 Jona |
jednatel | Ing. Vladimír Sedlačko |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 |
Adresa | Janotova 3270/6, 84104 Bratislava |
jednatel | Clemens Rapp |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2020 do 19.8.2020 |
Adresa | Schilfweg 19 , 88662 Überlingen |
jednatel | Karl Spachmann |
---|---|
Ve funkci | od 17.1.2019 do 29.6.2020 |
Adresa | Etzelblickstrasse 1 , 8834 Schindellegi |
jednatel | Karl Spachmann |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2011 do 17.1.2019 |
Adresa | Wilenstrasse 4, 8832 Wollerau |
jednatel | Frank Reimann |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2009 do 25.11.2010 |
Adresa | , Hombrechtikon, Alpsteinweg 4, CH-8634 |
jednatel | Ing. Jindřich Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2003 do 15.3.2010 |
Adresa | Nad lomem 2641/3, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Jindřich Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1997 do 17.7.2003 |
Adresa | Dunajská 13, Brno |
jednatel | Ing.Mag. Dietmar Riedel |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.1997 do 17.7.2003 |
Adresa | Rakousko, Neumister gasse 7/18 , A-2500 Baden |
jednatel | Ing.Mag. Dietmar Riedel |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1993 do 21.3.1997 |
Adresa | Rakousko, Neumister gasse 7/18 , A-2500 Baden |
jednatel | Ing. Jindřich Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1993 do 21.3.1997 |
Adresa | Dunajská 13, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 47900962 |
---|---|
Jméno: | Geberit spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sokolovská 2408/222, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 6. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Vladimír Sedlačko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Clemens Rapp |
IČO: | 47900962 |
---|---|
Firma: | Geberit spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 4. 1993 |
Sídlo: | Sokolovská 2408/222, Praha 19000 |
---|
Výroba keramických sanitárních výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |