GCT - STAV, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GCT - STAV, s.r.o. (25821334) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Výstavní 2510/10, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 1998 a je stále aktivní. GCT - STAV, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GCT - STAV, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GCT - STAV, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 9. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19283 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25821334 | |
Jméno: | GCT - STAV, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.9.1998 |
Zapsána dne: | 25.9.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.9.2014 | |
Potvrzení o ukončení exekuce ze dne 18.10.2004 sp. zn. EX 112/04 oznámil exekutor JUDr. Milan Vlha, že pověření k provedení exekuce zaniklo, neboť vymáhaná povinnost byla v plném rozsahu vymožena ( § 51 písm. c) zák.č. 120/2001 Sb.) | 22.10.2004 - 22.10.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 19.02.2004, č.j. 52 Nc 10010/2004-6 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 10.2.2003, č.j. 68 Ro 2677/2002-4 na majetek povinného GCT-STAV, s.r.o. se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, Výstavní 10, k uspokojení pohledávky oprávněného Technické služby, a.s. se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Čs. armády 20 ve výši 3.216,40 Kč. s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Ostravě. | 22.6.2004 - 22.10.2004 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.9.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Výstavní 2510/10, Ostrava 70900, Česká republika | 10.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Výstavní 10, č.p. 2510, Ostrava 9 70900, Česká republika | 14.12.2002 - 10.9.2014 |
Adresa: | Výstavní 10, Ostrava 9 70900, Česká republika | 25.9.1998 - 14.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vodoinstalatérství, topenářství | 10.9.2014 |
malířství, lakýrnictví a natěračství | 10.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2014 |
truhlářství, podlahářství | 10.9.2014 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 14.12.2002 |
malířské a natěračské práce | 26.2.1999 - 10.9.2014 |
zednictví | 25.9.1998 |
zprostředkování prací a služeb | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
technická ekonomická činnost kromě příloh zák. 455/91 Sb. | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
poradenství (kromě účetního, ekonom. organiz.) a konzultace | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
investorská a inženýrská činnost | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
obkladačství | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
podlahařství | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
vodoinstalatérství | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
topenářství | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
truhlářství | 25.9.1998 - 10.9.2014 |
jednatel | Ing. Roman Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 |
Adresa | Najzarova 322/14, 71300 Ostrava |
jednatel | Ing. Pavel Gangur |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 do 5.6.2015 |
Adresa | Lašská 1155/23, 73601 Havířov |
jednatel | Ing. Roman Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2002 do 10.9.2014 |
Adresa | Najzarova 322/14, Ostrava-Heřmanice |
jednatel | Ing. Pavel Gangur |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2008 do 10.9.2014 |
Adresa | Lašská 1155/23, 73601 Havířov |
jednatel | Ing. Roman Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 do 10.9.2014 |
Adresa | Najzarova 322/14, 71300 Ostrava |
jednatel | Marcela Bartková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2002 do 18.8.2008 |
Adresa | Za Školkou 285/15, Ostrava-Bartovice |
jednatel | Ing. Pavel Gangur |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2002 do 16.1.2007 |
Adresa | Lašská 1155/23, Havířov-Město |
Jednatel | Ing. Pavel Gangur |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1998 do 14.12.2002 |
Adresa | Lašská 23/1155, Havířov-Město |
Jednatel | Ing. Roman Červenka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1998 do 14.12.2002 |
Adresa | Najzarova 14, Ostrava-Heřmanice |
Jednatel | Marcela Bartková |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.1998 do 3.7.2002 |
Adresa | Za školkou č.15, Ostrava-Bartovice |
IČO (identifikační číslo): | 25821334 |
---|---|
Jméno: | GCT - STAV, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 9. 1998 |
Celkový počet živností: | 16 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Výstavní 2510/10, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 3. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 22. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 22. 6. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Červenka |
---|
IČO: | 25821334 |
---|---|
Firma: | GCT - STAV, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 9. 1998 |
Sídlo: | Výstavní 2510/10, Ostrava 70900 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Truhlářské práce |
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin |
Malířské a natěračské práce |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Činnosti související se zaměstnáním |