GB management, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GB management, a.s. (28982746) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slavníkova 2357/9, 16900 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 10. 2009 a je stále aktivní. GB management, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GB management, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GB management, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 15678 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28982746 | |
Jméno: | YADAIRA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.10.2009 |
Zapsána dne: | 29.10.2009 | |
Usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 85 Cm 223/2023-12, ze dne 10. 1. 2024 bylo řízení o zrušení obchodní korporace zastaveno. Usnesení nabylo právní moci dne 27. 1. 2024. | 8.2.2024 - 8.2.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.3.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.10.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 5.3.2015 |
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 29.10.2009 - 5.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slavníkova 2357/9, Praha 16900, Česká republika | 10.8.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Jiráskova 691, Vsetín 75501, Česká republika | 15.12.2009 - 10.8.2011 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 29.10.2009 - 15.12.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.12.2009 |
Člen představenstva | Lucia Toperczerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2021 |
Adresa | Horská 2107/2e, 12800 Praha |
Člen představenstva | Lucia Toperczerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2015 do 9.8.2021 |
Adresa | Horská 2107/2e, 12800 Praha |
předseda představenstva | Stanislav Šotník |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2011 do 5.3.2015 |
Adresa | Moskovská 25, Bratislava |
člen představenstva | Peter Ondro |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 5.3.2015 |
Adresa | 319, Dolná Tížina |
člen představenstva | Martin Gallik |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2011 do 5.3.2015 |
Adresa | Sidónie Sakalovej , Bytča |
člen představenstva | Ing. Marián Chylik |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 18.5.2011 |
Adresa | , Banská Bystrica, Bakossova 14464/3D |
člen představenstva | Ing. Peter Čerňanský |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2010 do 18.5.2011 |
Adresa | Na Pasienku 1686/119, Chorvátsky Grob |
předseda představenstva | Ing. Miloš Čeretka |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2009 do 18.5.2011 |
Adresa | , Nitra - Čermáň, Červenova 493/20 |
člen představenstva | Ing. Marián Chylik |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2009 do 5.10.2010 |
Adresa | , Dolný Hričov 236 |
člen představenstva | ing. Peter Čerňanský |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2009 do 5.10.2010 |
Adresa | , Trenčín, Jána Hollého 883/18, 91105 |
člen představenstva | Michala Kubošková |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2009 do 15.12.2009 |
Adresa | Ústavní 131, 18100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28982746 |
---|---|
Jméno: | GB management, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 29. 10. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Slavníkova 2357/9, Praha 16900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 11. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Lucia Toperczerová |
---|
IČO: | 28982746 |
---|---|
Firma: | GB management, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 10. 2009 |
Sídlo: | Slavníkova 2357/9, Praha 16900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Jiné finanční zprostředkování j. n. |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |