GAVOZ spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GAVOZ spol. s r.o. (63481863) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sv. Čecha 3851/11, 69501 Hodonín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 11. 1995 GAVOZ spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GAVOZ spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GAVOZ spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20971 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63481863 | |
Jméno: | GAVOZ spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.11.1995 |
Zapsána dne: | 14.11.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 15.5.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sv. Čecha 3851/11, Hodonín 69501, Česká republika | 20.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Sv. Čecha 11, Hodonín 69501, Česká republika | 14.11.1995 - 20.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
1) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.11.1995 - 17.1.2023 |
2) pronájem motorových vozidel a přívěsů | 14.11.1995 - 17.1.2023 |
3) zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 14.11.1995 - 17.1.2023 |
4) zastavárna | 14.11.1995 - 17.1.2023 |
jednatel | Luboš Glac |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2015 |
Adresa | Sušilova 345/100, 69501 Hodonín |
jednatel | Luboš Glac |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2014 do 20.10.2015 |
Adresa | Sušilova 345/100, 69501 Hodonín |
jednatel | Tomáš Glac |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2008 do 15.5.2014 |
Adresa | Velkomoravská 29, 69501 Hodonín |
jednatel | Luboš Glac |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2005 do 21.9.2007 |
Adresa | Marxova 1, Hodonín |
jednatel | Jana Glacová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2001 do 18.2.2005 |
Adresa | Marxova 1, Hodonín |
jednatel | Luboš Glac |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1995 do 9.7.2001 |
Adresa | Jižní 5, Hodonín |
IČO: | 63481863 |
---|---|
Firma: | GAVOZ spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Hodonín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 11. 1995 |
Sídlo: | Sv. Čecha 3851/11, Hodonín 69501 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |