GASTTER v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GASTTER v.o.s. v likvidaci (48119148) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Na výspě 1033/43, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 4. 1993 GASTTER v.o.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o GASTTER v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GASTTER v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 7965 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48119148 | |
Jméno: | GASTTER v.o.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 8.4.1993 |
Zapsána dne: | 8.4.1993 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 78 Cm 352/2007-6 ze dne 22.1.2008, které nabylo právní moci dne 20.2.2008, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. | 28.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na výspě 1033/43, Praha 14700, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na výspě 43, Praha 4 , Česká republika | 8.4.1993 - 3.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská činnost - prvovýroba - provoz drůbežárny | 16.5.1994 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.4.1993 - 8.7.2004 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 8.4.1993 - 8.7.2004 |
společník | Juraj Slimák |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2022 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
společník | Klára Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Sečská 1845/3, 10000 Praha |
společník | Juraj Slimák |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 do 4.7.2022 |
Adresa | Vršovická 1429/68, 10100 Praha |
společník | Juraj Slimák |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 3.10.2016 |
Adresa | K Zahrádkám 23, Praha 5 |
společník | Klára Mojžíšová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.1995 do 3.10.2016 |
Adresa | Mandelova 543/15, Praha 4 |
společník | Mgr. Josef Višváder |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.1994 do 27.7.1995 |
Adresa | Prusíkova 2399, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 48119148 |
---|---|
Jméno: | GASTTER v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 8. 4. 1993 |
Sídlo: | Na výspě 1033/43, Praha 4 14000 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Juraj Slimák |
---|
IČO: | 48119148 |
---|---|
Firma: | GASTTER v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 4. 1993 |
Sídlo: | Na výspě 1033/43, Praha 14700 |
---|
Chov drůbeže |