GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ (25886053) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2001 a je stále aktivní. GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 2. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25886053 | |
Jméno: | GastroGas s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.8.2001 |
Zapsána dne: | 2.8.2001 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 27.3.2018, č.j. 23 Cm 103/2018-9, které nabylo právní moci dne 25.4.2018, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 4.5.2018 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.7.2002 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.8.2001 - 13.7.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. 28. října 868/22, Jeseník 79001, Česká republika | 2.8.2001 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 2.8.2001 |
specializovaný maloobchod | 2.8.2001 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 2.8.2001 |
poskytování technických služeb | 2.8.2001 |
jednatel | RNDr. Josef Cenek |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2001 |
Adresa | Lipovská 1165/48, 79001 Jeseník |
jednatel | Ing. Radek Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.2014 |
Adresa | 147, 79063 Lipová-lázně |
jednatel | Ing. Radek Adamec |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2002 do 6.9.2014 |
Adresa | 147, 79063 Lipová - lázně |
jednatel | Hana Tóthová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2004 do 3.8.2005 |
Adresa | Jesenická č. 539, 79081 Česká Ves |
jednatel | David Cenek |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2001 do 16.11.2004 |
Adresa | Čechova 1246/4, 79001 Jeseník |
IČO (identifikační číslo): | 25886053 |
---|---|
Jméno: | GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 8. 2001 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 28. října 868/22, Jeseník 79001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Radek Adamec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Josef Cenek |
IČO: | 25886053 |
---|---|
Firma: | GastroGas s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 8. 2001 |
Sídlo: | , Jeseník |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |