GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. (15891186) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Týnská 629/3, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 1991 a je stále aktivní. GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1734 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15891186 | |
Jméno: | GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.4.1991 |
Zapsána dne: | 3.4.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 29.8.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy:3.1.1991 | 3.4.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Týnská 629/3, Praha 11000, Česká republika | 17.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Nerudova 206/4, Praha 11800, Česká republika | 14.9.2016 - 17.9.2019 |
Adresa: | Nerudova 4/206 , Praha 1,Malá Strana 11800, Česká republika | 3.4.1991 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 29.8.2014 |
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 29.8.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.8.2014 |
hostinská činnost | 27.3.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.3.1995 - 29.8.2014 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s pronájmem | 27.3.1995 - 29.8.2014 |
výroba potravinářského zboží,jídel a jeho prodej | 3.4.1991 - 27.3.1995 |
poskytování stravovacích služeb v rámci veřejného stravování, cestovního ruchu,včetně společenských a kulturních akcí | 3.4.1991 - 27.3.1995 |
obchod zbožím všeho druhu | 3.4.1991 - 27.3.1995 |
jednatel | Petr Volejník |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2013 |
Adresa | Berounská 1539, 25228 Černošice |
jednatel | Petr Volejník |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 16.8.2013 |
Adresa | Jičínská 1616/29, Praha 3 |
jednatel | Jiří Fořt |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.1997 do 14.4.2004 |
Adresa | Amforová 1927/111508, Praha 5 |
jednatel | Petr Volejník |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2003 do 14.4.2004 |
Adresa | Jičínská 161/29, Praha 3 |
jednatel | Petr Volejník |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.1996 do 25.2.2003 |
Adresa | Malešická 13, Praha 3 |
jednatel | Alexandr Štrobach |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1991 do 25.6.1997 |
Adresa | Křejpského 1508, 14900 Praha 4 |
jednatel | Oldřich Trčka |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1991 do 11.7.1996 |
Adresa | Jahodová 2702, 10600 Praha 10 |
IČO (identifikační číslo): | 15891186 |
---|---|
Jméno: | GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 3. 1991 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Týnská 629/3, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 3. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 17. 3. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 11. 1994 |
Ukončení oprávnění | 30. 11. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Volejník |
---|
IČO: | 15891186 |
---|---|
Firma: | GASTRO VOLEJNÍK A SYN, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 3. 1991 |
Sídlo: | Týnská 629/3, Praha 11000 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Maloobchod s nápoji |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |