Gastro Group Počernice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Gastro Group Počernice s.r.o. (24142191) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Národních hrdinů 3, 19012 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2011 a je stále aktivní. Gastro Group Počernice s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Gastro Group Počernice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Gastro Group Počernice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 182509 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24142191 | |
Jméno: | Gastro Group Počernice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.2011 |
Zapsána dne: | 29.7.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národních hrdinů 3, Praha 19012, Česká republika | 29.7.2011 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 10.7.2017 |
pivovarnictví a sladovnictví | 2.9.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2011 |
hostinská činnost | 29.7.2011 |
jednatel | Oldřich Cichoň |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2013 |
Adresa | U Waltrovky 447/13, 15800 Praha |
jednatel | David Karoch |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2013 |
Adresa | Národních hrdinů 836, 19012 Praha |
Jednatel | Petra Karochová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2018 |
Adresa | Národních hrdinů 82, 19012 Praha |
jednatel | Oldřich Cichoň |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2013 do 11.10.2018 |
Adresa | U Waltrovky 447/13, 15800 Praha |
jednatel | Jan Mulač |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2011 do 20.10.2014 |
Adresa | Karla Hlaváčka 2342/4, 18000 Praha 8 |
jednatel | David Karoch |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2011 do 14.12.2013 |
Adresa | Šplechnerova 896/22, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 24142191 |
---|---|
Jméno: | Gastro Group Počernice s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 7. 2011 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Národních hrdinů 3, Praha 19012 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2013 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 8. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | David Karoch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petra Karochová |
IČO: | 24142191 |
---|---|
Firma: | Gastro Group Počernice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Počernice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2011 |
Sídlo: | Národních hrdinů 3, Praha 19012 |
---|
Výroba nápojů |
Výroba piva |
Výroba sladu |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s nápoji |
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |