Garbos s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Garbos s.r.o. (03517225) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Zahradách 622, 69144 Lednice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 10. 2014 a je stále aktivní. Garbos s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Garbos s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Garbos s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 10. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85238 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03517225 | |
Jméno: | Garbos s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.10.2014 |
Zapsána dne: | 24.10.2014 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Zahradách 622, Lednice 69144, Česká republika | 24.10.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.10.2014 |
jednatel | Vladimíra Sejáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 |
Adresa | Stromořadní 879/19, 69002 Břeclav |
jednatel | Bc. Jiří Seják |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2023 |
Adresa | Na Zahradách 622, 69144 Lednice |
jednatel | Bc. Jiří Seják |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2021 do 31.5.2023 |
Adresa | Primátorská 296/38, 18000 Praha |
jednatel | Bc. Jiří Seják |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2014 do 5.5.2021 |
Adresa | Národního odboje 3175/29, 69002 Břeclav |
jednatel | Vladimíra Sejáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2014 do 5.5.2021 |
Adresa | Národního odboje 3175/29, 69002 Břeclav |
IČO (identifikační číslo): | 03517225 |
---|---|
Jméno: | Garbos s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 10. 2014 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Zahradách 622, Lednice 69144 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 10. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2019 |
Zánik oprávnění | 5. 10. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Vladimíra Sejáková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jiří Seják |
IČO: | 03517225 |
---|---|
Firma: | Garbos s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Lednice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 10. 2014 |
Sídlo: | Na Zahradách 622, Lednice 69144 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Výroba nábytku |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Specializované návrhářské činnosti |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní vzdělávání |