Garant MMM s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Garant MMM s.r.o. v likvidaci (26384680) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 2005 a je stále aktivní. Garant MMM s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Garant MMM s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Garant MMM s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 19. 1. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16858 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26384680 | |
Jméno: | Garant MMM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.2005 |
Zapsána dne: | 19.1.2005 | |
Usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 38 Cm 408/2022-13 ze dne 1. listopadu 2022, které nabylo právní moci dne 17. prosince 2022, bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací. | 12.1.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2354, Plzeň 31800, Česká republika | 8.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Jateční 862/32, Plzeň 30152, Česká republika | 19.1.2005 - 8.7.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 14.10.2014 - 15.9.2022 |
zprostředkování obchodu | 19.1.2005 - 15.9.2022 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 19.1.2005 - 15.9.2022 |
jednatel | Roman Mátl |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2020 |
Adresa | Barrandova 357/12, 32600 Plzeň |
Jednatel | Vladislav Macourek |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2005 do 28.7.2020 |
Adresa | 26, Nezbavětice |
Jednatel | Roman Matas |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2005 do 23.9.2005 |
Adresa | Hálkova 861, 33202 Starý Plzenec |
IČO (identifikační číslo): | 26384680 |
---|---|
Jméno: | Garant MMM s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 2005 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 2354, Plzeň 31800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2012 |
Zánik oprávnění | 5. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 1. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 27. 12. 2004 |
Ukončení oprávnění | 27. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Zánik oprávnění | 27. 12. 2004 |
Ukončení oprávnění | 27. 12. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Vladislav Macourek |
---|
IČO: | 26384680 |
---|---|
Firma: | Garant MMM s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 1. 2005 |
Sídlo: | 2354, Plzeň 31800 |
---|
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |