GARA HT, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GARA HT, spol. s r.o. (60755458) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mučednická 959/21, 61600 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 6. 1995 a je stále aktivní. GARA HT, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o GARA HT, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GARA HT, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19652 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60755458 | |
Jméno: | GARA HT, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.6.1995 |
Zapsána dne: | 9.6.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mučednická 959/21, Brno 61600, Česká republika | 20.5.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Čajkovského 1776/22, Brno 61600, Česká republika | 19.10.2016 - 20.5.2020 |
Adresa: | Čajkovského 22, Brno , Česká republika | 14.6.2000 - 19.10.2016 |
Adresa: | Zeleného 59, Brno , Česká republika | 19.4.1996 - 14.6.2000 |
Adresa: | Kroftova 80, Brno 61600, Česká republika | 9.6.1995 - 19.4.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba ochranných pracovních pomůcek z textilního materiálu | 9.6.1995 |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.6.1995 |
jednatel | RNDr. Tomáš Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2022 |
Adresa | Čajkovského 1777/24, 61600 Brno |
jednatel | RNDr. Vladislav Bican |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | Meduňková 424/8, 62100 Brno |
jednatel | RNDr. Tomáš Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 do 5.6.2022 |
Adresa | 597, 68737 Polešovice |
jednatel | RNDr. Tomáš Vilím |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1995 do 19.10.2016 |
Adresa | Školní 597, Polešovice |
jednatel | RNDr. Vladislav Bican |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1999 do 19.10.2016 |
Adresa | Hoblíkova 19, Brno |
jednatel | RNDr. Věra Rothová |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.1996 do 9.3.1998 |
Adresa | Foltýnova 15, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 60755458 |
---|---|
Jméno: | GARA HT, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Čajkovského 1776/22, Brno 61600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Tomáš Vilím |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Vladislav Bican |
IČO: | 60755458 |
---|---|
Firma: | GARA HT, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Žabovřesky |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 6. 1995 |
Sídlo: | Mučednická 959/21, Brno 61600 |
---|
Výroba pracovních oděvů |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |