Gamma Properties s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Gamma Properties s.r.o. (27150704) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Londýnská 376/57, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 5. 2004 Gamma Properties s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Gamma Properties s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Gamma Properties s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 100124 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27150704 | |
Jméno: | Gamma Properties s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.5.2004 |
Zapsána dne: | 19.5.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Londýnská 57/376, Praha 2 12000, Česká republika | 31.1.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Americká 23/525, Praha 2 12000, Česká republika | 10.5.2005 - 31.1.2006 |
Adresa: | Rybná 651/1, Praha 1 11000, Česká republika | 19.5.2004 - 10.5.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a pronajimatelem poskytované základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 19.5.2004 |
jednatel | Rory O´Donoghue |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2005 |
Adresa | , 103 Leinster Road, Rathmines, Dublin |
jednatel | Fergus Rice |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2005 |
Adresa | , 25 Serpentine Avenue, Ballsbridge, Dublin |
jednatel | Anthony Maurice Seddon |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2004 do 10.5.2005 |
Adresa | , 8 Court Lane Gardens, London, SE21 7DZ |
IČO: | 27150704 |
---|---|
Firma: | Gamma Properties s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 5. 2004 |
Sídlo: | Londýnská 376/57, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |