GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci (60707488) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ševcovská 3350, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 1994 GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17. 5. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15259 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60707488 | |
Jméno: | GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.1994 |
Zapsána dne: | 17.5.1994 | |
Společnost GALLIA Zlín, s.r.o. byla rozhodnutím valné hromady ze dne 14.6.2012 zrušena s likvidací. Společnost vstoupila do likvidace v den rozhodnutí valné hromady. | 27.6.2012 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.8.1997 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.1994 - 27.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ševcovská 3350, Zlín 76001, Česká republika | 20.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Samostatnost 1181, Holešov 76901, Česká republika | 28.2.2012 - 27.6.2012 |
Adresa: | ul. Samostatnost 1181, Holešov 76913, Česká republika | 25.2.1998 - 28.2.2012 |
Adresa: | Tř. T. Bati 299, Zlín 76422, Česká republika | 20.4.1995 - 25.2.1998 |
Adresa: | ul. dr. Kolaříka 95, Zlín , Česká republika | 17.5.1994 - 20.4.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.5.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.5.1994 - 21.5.2012 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 17.5.1994 - 21.5.2012 |
Jednatel | Cyrille Berry |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Clos de Mons 11, 33210 Saint Pierre de Mons |
Jednatel | Cyrille Berry |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2012 do 20.11.2015 |
Adresa | Clos de Mons 11, 33210 Saint Pierre de Mons |
Jednatel | Cyrille Berry |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2011 do 28.2.2012 |
Adresa | Vršava 4896, Zlín |
Jednatel | Cyrille Berry nar. 23.2. 1968 |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.1999 do 16.8.2011 |
Adresa | Vršava 4896, Zlín |
Jednatel | Cyrille Berry nar. 23.2. 1968 |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1997 do 29.10.1999 |
Adresa | Podlesí 4942, Zlín |
Jednatel | Cyrille Berry nar. 23.2. 1968 |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1997 do 27.8.1997 |
Adresa | ul. dr. Kolaříka 95, Zlín |
Jednatel | Cyrille Berry |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.1994 do 10.2.1997 |
Adresa | ul. dr. Kolaříka 95, Zlín |
Jednatel | Ing. Rostislav Hrubý |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.1994 do 20.4.1995 |
Adresa | 54, Chrastěšov |
IČO: | 60707488 |
---|---|
Firma: | GALLIA Zlín, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 5. 1994 |
Sídlo: | Ševcovská 3350, Zlín 76001 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Poradenství v oblasti řízení |