GALLANZARO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GALLANZARO a.s. (28179986) je Akciová společnost. Sídlí na adrese tř. Kosmonautů 1221/2a, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 10. 2007 a je stále aktivní. GALLANZARO a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o GALLANZARO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GALLANZARO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 10053 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28179986 | |
Jméno: | GALLANZARO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 26.10.2007 |
Zapsána dne: | 26.10.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 26.10.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 18.5.2015 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 26.10.2007 - 18.5.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc 77900, Česká republika | 15.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | tř. Svobody 956/31, Olomouc 77900, Česká republika | 19.12.2016 - 15.12.2021 |
Adresa: | Holická 156/49, Olomouc 77900, Česká republika | 29.11.2016 - 19.12.2016 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 26.10.2007 - 21.1.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.10.2007 |
Člen představenstva | Antonín Rozbroj |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 |
Adresa | 242, 78333 Příkazy |
Člen představenstva | Milan Gottwald |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 28.2.2017 |
Adresa | 334, 78332 Náklo |
Člen představenstva | Milan Gottwald |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 28.2.2017 |
Adresa | 334, 78332 Náklo |
člen představenstva | René Wippern |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 18.5.2015 |
Adresa | 57, 38226 Černá v Pošumaví |
člen představenstva | René Wippern |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2014 do 24.2.2015 |
Adresa | Šantova 657/8, 77900 Olomouc |
člen představenstva | René Wippern |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2008 do 1.8.2014 |
Adresa | Šantova 657/8, 77900 Olomouc |
člen představenstva | Žaneta Biľová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2007 do 21.1.2008 |
Adresa | Varnsdorfská 334/11, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 28179986 |
---|---|
Jméno: | GALLANZARO a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 26. 10. 2007 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 2. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Antonín Rozbroj |
---|
IČO: | 28179986 |
---|---|
Firma: | GALLANZARO a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 10. 2007 |
Sídlo: | tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc 77900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |