GAIANEX a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GAIANEX a.s. (04897978) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 352, 35301 Drmoul. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 3. 2016 a je stále aktivní. GAIANEX a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o GAIANEX a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GAIANEX a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 14. 3. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1953 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04897978 | |
Jméno: | Yellow sun a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 14.3.2016 |
Zapsána dne: | 14.3.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.3.2016 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 14.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 352, Drmoul 35301, Česká republika | 7.7.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 11000, Česká republika | 14.3.2016 - 7.7.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 7.7.2016 |
člen správní rady | Martin Vildt |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 77, 34815 Planá |
člen správní rady | Jaroslava Barková |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 |
Adresa | 352, 35301 Drmoul |
člen správní rady | Jiří Vildt |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 77, 34815 Planá |
Statutární ředitel | Jaroslava Barková |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2016 do 1.1.2021 |
Adresa | 352, 35301 Drmoul |
člen představenstva | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2016 do 7.7.2016 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
člen představenstva | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2016 do 7.7.2016 |
Adresa | Lindnerova 998/6, 18000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04897978 |
---|---|
Jméno: | GAIANEX a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 14. 3. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 352, Drmoul 35301 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Barková |
---|
IČO: | 04897978 |
---|---|
Firma: | GAIANEX a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Drmoul |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 3. 2016 |
Sídlo: | 352, Drmoul 35301 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |