GABLE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
GABLE s.r.o. (60466871) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Máchova 824, 25250 Vestec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 2. 1994 a je stále aktivní. GABLE s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o GABLE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro GABLE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 2. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26875 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60466871 | |
Jméno: | GABLE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.2.1994 |
Zapsána dne: | 23.2.1994 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 27.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 27.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.2.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Máchova 824, Vestec 25250, Česká republika | 28.6.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Ve Stromkách 467, Vestec 25250, Česká republika | 8.4.2016 - 28.6.2024 |
Adresa: | Ve Stromkách 467, Vestec 25250, Česká republika | 14.3.2008 - 8.4.2016 |
Adresa: | Ve Stromkách 379, Vestec 25250, Česká republika | 27.1.2003 - 14.3.2008 |
Adresa: | Novodvorská 1010/14, Praha 14200, Česká republika | 14.8.2000 - 27.1.2003 |
Adresa: | Kodaňská 1459/48, Praha 10100, Česká republika | 11.12.1995 - 14.8.2000 |
Adresa: | Arménská 1369/4, Praha 10100, Česká republika | 23.2.1994 - 11.12.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.8.2011 |
maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů | 28.9.2004 - 4.8.2011 |
správa a údržba nemovitostí | 10.9.2003 - 4.8.2011 |
realitní činnost | 27.1.2003 - 4.8.2011 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, které je uvedeno v příl. zák. č. 455/91Sb. a tímto zákonem vyloučeného | 23.2.1994 - 4.8.2011 |
jednatel | Ing. Ondřej Opletal |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2022 |
Adresa | Luční 501/8, 77900 Olomouc |
jednatel | Tibor Švec |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 10.2.2022 |
Adresa | Werichova 566, 25250 Vestec |
jednatel | Tibor Švec |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2014 do 23.7.2016 |
Adresa | Werichova 566, 25250 Vestec |
jednatel | Radka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2011 do 27.6.2014 |
Adresa | Werichova 566, 25250 Vestec |
jednatel | Radka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2008 do 4.8.2011 |
Adresa | Okružní 394, 25250 Vestec |
jednatel | Radka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2003 do 14.3.2008 |
Adresa | Cihlářova 655/9, 14200 Praha |
Jednatel | Radka Drašnarová |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2000 do 27.1.2003 |
Adresa | Cihlářova 655/9, 14200 Praha |
Jednatel | ing. Tomáš Herout |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.1995 do 14.8.2000 |
Adresa | Kodaňská 1459/48, 10100 Praha |
Jednatel | Mgr. Eva Heroutová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.1994 do 11.12.1995 |
Adresa | Arménská 1369/4, 10100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 60466871 |
---|---|
Jméno: | GABLE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 2. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Máchova 824, Vestec 25250 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 2. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 7. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 2. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Opletal |
---|
IČO: | 60466871 |
---|---|
Firma: | GABLE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Vestec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 2. 1994 |
Sídlo: | Máchova 824, Vestec 25250 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |