G.F.M. spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
G.F.M. spol. s r.o. (49904329) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 181, 47125 Jablonné v Podještědí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1993 a je stále aktivní. G.F.M. spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o G.F.M. spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro G.F.M. spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6154 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49904329 | |
Jméno: | G.F.M. spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1993 |
Zapsána dne: | 30.12.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 181, Jablonné v Podještědí 47125, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Heřmanice v Podještědí 181, Jablonné v Podještědí 47125, Česká republika | 22.4.2003 - 7.12.2016 |
Adresa: | Mlýnská 429, Jablonné v Podještědí , Česká republika | 15.4.1994 - 22.4.2003 |
Adresa: | ul. Kostelní 429, Jablonné v Podještědí , Česká republika | 30.12.1993 - 15.4.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zámečnictví | 22.4.2003 |
montáž suchých staveb | 7.8.2000 |
provádění stavebního zámečnictví kromě činností vázaných a koncesovaných živností | 30.12.1993 - 22.4.2003 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje zboží | 30.12.1993 - 22.4.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě živností vázaných a koncesovaných | 30.12.1993 - 22.4.2003 |
Jednatel | Zdeněk Kobryn |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2016 |
Adresa | 181, 47125 Jablonné v Podještědí |
Jednatel | Zdeněk Kobryn |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2003 do 28.10.2016 |
Adresa | Heřmanice v Podještědí 181, 47125 Jablonné v Podještědí |
Jednatel | Zdeněk Kobryn |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1995 do 22.4.2003 |
Adresa | Heřmanice 181, Jablonné v Podještědí |
Jednatel | Miloslav Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.1998 do 22.4.2003 |
Adresa | Radvanec 30, 47152 Sloup v Čechách |
Jednatel | Vlastimil Holub |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1993 do 5.3.1998 |
Adresa | Střelnice 2295, Česká Lípa |
Jednatel | Tomáš Rathouz |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1993 do 5.3.1998 |
Adresa | Na výsluní 2633, Česká Lípa |
Jednatel | Miloslav Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1993 do 30.1.1998 |
Adresa | Špálova 2885, Česká Lípa |
Jednatel | Zdeněk Kobryn |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1993 do 29.5.1995 |
Adresa | Jižní 1841, Česká Lípa |
IČO (identifikační číslo): | 49904329 |
---|---|
Jméno: | G.F.M. spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 181, Jablonné v Podještědí 47125 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 13. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 13. 2. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Kobryn |
---|
IČO: | 49904329 |
---|---|
Firma: | G.F.M. spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Jablonné v Podještědí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 12. 1993 |
Sídlo: | 181, Jablonné v Podještědí 47125 |
---|
Výroba zámků a kování |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |